Doc. MUDr. MARIÁN HAJDÚCH
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
79305, 2820480, Olomouc, Norberčany, Trhavice, 5 |
|
prof. MUDr. VLADIMÍR MIHÁL
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23294591, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Na trati, 147, 91 |
|
MUDr. PETR DŽUBÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
75103, 11056967, Přerov, Citov, Citov, 55 |
|
MUDr. JOSEF SROVNAL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23263865, Olomouc, Olomouc, Lazce, Boleslavova, 242, 7 |
|
Doc. MUDr. MARIÁN HAJDÚCH
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
79305, 2820480, Olomouc, Norberčany, Trhavice, 5, Trhavice 5, 79305 Norberčany |
|
Prof. MUDr. VLADIMÍR MIHÁL
|
Aktivní
|
místopředseda správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23294591, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Na trati, 147, 91, Na trati 147/91, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
MUDr. PETR DŽUBÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
75103, 11056967, Přerov, Citov, Citov, 55, č.p. 55, 75103 Citov |
|
MUDr. JOSEF SROVNAL
|
Aktivní
|
člen správní rady |
03.02.2023 |
Adresa: |
77900, 23263865, Olomouc, Olomouc, Lazce, Boleslavova, 242, 7, Boleslavova 242/7, Lazce, 77900 Olomouc |
|
prof.MUDr. VLADIMÍR MIHÁL
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
předseda správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 23294591, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Na trati, 147, 91 |
|
Doc. MUDr. MARIÁN HAJDÚCH
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
místopředseda správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
79305, 2820480, Olomouc, Norberčany, Trhavice, 5 |
|
MUDr. PETR DŽUBÁK
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
75103, 11056967, Přerov, Citov, Citov, 55 |
|
RNDr. RADEK TROJANEC
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 26036118, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova, 1244, 26 |
|
MUDr. JOSEF SROVNAL
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 23263865, Olomouc, Olomouc, Lazce, Boleslavova, 242, 7 |
|
Doc. Mgr. JIŘÍ DRÁBEK
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 23270284, Olomouc, Olomouc, Neředín, Karafiátová, 371, 27 |
|
Doc. Mgr. JIŘÍ DRÁBEK
|
Neaktivní
od 16.04.2019
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 23270284, Olomouc, Olomouc, Neředín, Karafiátová, 371, 27, Karafiátová 371/27, Neředín, 77900 Olomouc |
|
RNDr. RADEK TROJANEC
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 26036118, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova, 1244, 26, Mošnerova 1244/26, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MUDr. JOSEF SROVNAL
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 23263865, Olomouc, Olomouc, Lazce, Boleslavova, 242, 7, Boleslavova 242/7, Lazce, 77900 Olomouc |
|
prof.MUDr. VLADIMÍR MIHÁL
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
předseda správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
77900, 23294591, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Na trati, 147, 91, Na trati 147/91, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
Doc. MUDr. MARIÁN HAJDÚCH
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
místopředseda správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
79305, 2820480, Olomouc, Norberčany, Trhavice, 5, Trhavice 5, 79305 Norberčany |
|
MUDr. PETR DŽUBÁK
|
Neaktivní
od 03.02.2023
|
člen správní rady |
09.01.2018 |
Adresa: |
75103, 11056967, Přerov, Citov, Citov, 55, č.p. 55, 75103 Citov |
|
Doc. Mgr. JIŘÍ DRÁBEK
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23270284, Olomouc, Olomouc, Neředín, Karafiátová, 371, 27 |
|
Doc. Mgr. JIŘÍ DRÁBEK
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen správní rady |
25.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23270284, Olomouc, Olomouc, Neředín, Karafiátová, 371, 27, Karafiátová 371/27, Neředín, 77900 Olomouc |
|
MUDr. MARIÁN HAJDÚCH
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen |
27.02.2016 |
Adresa: |
79305, 2820480, Olomouc, Norberčany, Trhavice, 5 |
|
MUDr. MARIÁN HAJDÚCH
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen |
27.02.2016 |
Adresa: |
79305, 2820480, Olomouc, Norberčany, Trhavice, 5, Trhavice 5, 79305 Norberčany |
|
Doc. Mgr. Jiří Drábek
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
77900, 23309571, Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská, 937, 24 |
|
Prof. MUDr. VLADIMÍR MIHÁL
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
předseda správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
77900, 23294591, Olomouc, Hejčín, Na trati, 147, 91 |
|
MUDr. Petr Džubák
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
75103, 11056967, Citov, Citov, 55 |
|
RNDr. Radek Trojanec
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
77900, 26036118, Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova, 1244, 26 |
|
Doc. Mgr. Jiří Drábek
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
člen správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
77900, 23309571, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Hněvotínská, 937, 24, Hněvotínská 937/24, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
RNDr. RADEK TROJANEC
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
77900, 26036118, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova, 1244, 26, Mošnerova 1244/26, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Prof. MUDr. VLADIMÍR MIHÁL
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
předseda správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
77900, 23294591, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Na trati, 147, 91, Na trati 147/91, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
MUDr. PETR DŽUBÁK
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
člen správní rady |
26.11.2012 |
Adresa: |
75103, 11056967, Přerov, Citov, Citov, 55, č.p. 55, 75103 Citov |
|
Doc. MUDr. Alena Merkunová
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
23316578, Olomouc, Olomouc, Trnkova, 43 |
|
MUDr. Karel Ćwiertka
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
23246502, Olomouc, Olomouc, U Cukrovaru, 18 |
|
Doc. Ing. Miroslav Strnad
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
23273011, Olomouc, Olomouc, Západní, 25 |
|
MUDr. Marián Hajdúch
|
Neaktivní
od 27.02.2016
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
23302097, Olomouc, Olomouc, I.P. Pavlova, 19 |
|
Doc. MUDr. Alena Merkunová
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23316578, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 522, 43, Trnkova 522/43, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
MUDr. Karel Ćwiertka
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23246502, Olomouc, Olomouc, Holice, U cukrovaru, 606, 18, U cukrovaru 606/18, Holice, 77900 Olomouc |
|
Doc. Ing. Miroslav Strnad
|
Neaktivní
od 26.11.2012
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23273011, Olomouc, Olomouc, Neředín, Západní, 659, 25, Západní 659/25, Neředín, 77900 Olomouc |
|
MUDr. Marián Hajdúch
|
Neaktivní
od 27.02.2016
|
člen |
25.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23302097, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, I. P. Pavlova, 60, 19, I. P. Pavlova 60/19, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|