Patrik Bilan
|
Neaktivní
od 16.08.2007
|
jednatel |
10.05.2006 |
Adresa: |
74221, 8458499, Kopřivnice, Záhumenní, 1151/2 |
|
Patrik Bilan
|
Neaktivní
od 16.08.2007
|
jednatel |
10.05.2006 |
Adresa: |
74221, 8458499, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Záhumenní, 1151, 2, Záhumenní 1151/2, 74221 Kopřivnice |
|
Jiří Sláčala
|
Neaktivní
od 23.11.2005
|
jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
74221, 8458057, Kopřivnice, I. Šustaly, 1106/9 |
|
JIŘÍ SLÁČALA
|
Neaktivní
od 23.11.2005
|
jednatel |
23.06.2004 |
Adresa: |
74221, 8458057, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, I. Šustaly, 1106, 9, I. Šustaly 1106/9, 74221 Kopřivnice |
|
Jan Bonček
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
jednatel |
29.11.2003 |
Adresa: |
25169475, Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, 515 |
|
JAN BONČEK
|
Neaktivní
od 23.06.2004
|
jednatel |
29.11.2003 |
Adresa: |
73937, 25169475, Karviná, Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, 515, Prostřední Bludovice 515, 73937 Horní Bludovice |
|
Michal Grygar
|
Neaktivní
od 29.11.2003
|
jednatel |
14.01.2002 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava - Jih, Zábřeh, Svazácká, 2002/38 |
|
Ing. Luděk Grygar
|
Neaktivní
od 29.11.2003
|
jednatel |
14.01.2002 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava - Hrabůvka, Krakovská, 1111/30 |
|
Michal Grygar
|
Neaktivní
od 29.11.2003
|
jednatel |
14.01.2002 |
Adresa: |
2002/38, Ostrava - Jih, Zábřeh, Svazácká, 70030, Svazácká 2002/38, 70030 Ostrava - Jih, Zábřeh, Česká republika |
|
Ing. Luděk Grygar
|
Neaktivní
od 29.11.2003
|
jednatel |
14.01.2002 |
Adresa: |
70030, 3248194, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krakovská, 1111, 30, Krakovská 1111/30, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Michal Grygar
|
Neaktivní
od 14.01.2002
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
1, Ostrava - Zábřeh, Svazácká, 38 |
|
Ing. Luděk Grygar
|
Neaktivní
od 14.01.2002
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
1, Ostrava - Výškovice, 29 dubna, 23/254 |
|
Michal Grygar
|
Neaktivní
od 14.01.2002
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
70030, 3274161, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Svazácká, 2202, 38, Svazácká 2202/38, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Luděk Grygar
|
Neaktivní
od 14.01.2002
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
70030, 3255115, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, 29. dubna, 254, 23, 29. dubna 254/23, Výškovice, 70030 Ostrava |
|