Libor Michna
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
16.07.2009 |
Adresa: |
70030, 3274292, Ostrava, Zábřeh, Jiskřiček, 2215/10 |
|
Libor Michna
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
16.07.2009 |
Adresa: |
70030, 3274292, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Jiskřiček, 2215, 10, Jiskřiček 2215/10, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Michal Klvaňa
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
70800, 3301290, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1803/13 |
|
Michal Klvaňa
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
jednatel |
09.06.2009 |
Adresa: |
70800, 3301290, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1803, 13, Ivana Sekaniny 1803/13, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ing. Michal Fuciman
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
4309812, Dolní Benešov, Petra Bezruče, 488 |
|
Martin Kryška
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
72526, 3125033, Ostrava, Krásné Pole, Stádlo, 76/14 |
|
Ondřej Plhák
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
3301206, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1794/5 |
|
Pavel Šulák
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
21661162, Nový Hrozenkov, 710 |
|
ing. Michal Fuciman
|
Neaktivní
od 27.02.2006
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
74722, 4309812, Opava, Dolní Benešov, Dolní Benešov, Petra Bezruče, 488, Petra Bezruče 488, 74722 Dolní Benešov |
|
Pavel Šulák
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
75604, 21661162, Vsetín, Nový Hrozenkov, Nový Hrozenkov, 710, č.p. 710, 75604 Nový Hrozenkov |
|
Martin Kryška
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
72526, 3125033, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Stádlo, 76, 14, Stádlo 76/14, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
Ondřej Plhák
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
24.09.2003 |
Adresa: |
70800, 3301206, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1794, 5, Ivana Sekaniny 1794/5, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Martin Kryška
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
72526, Ostrava-Krásné Pole, Stádlo, 76 |
|
Ondřej Plhák
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
72526, Ostrava-Krásné Pole, U Váhy, 442/13 |
|
Ing. Roman Tichý
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
70800, Ostrava-Poruba, Jana Ziky, 1947 |
|
Martin Kryška
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
72526, 3125033, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Stádlo, 76, 14, Stádlo 76/14, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
Ondřej Plhák
|
Neaktivní
od 24.09.2003
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
72526, 3128601, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, U Váhy, 442, 13, U Váhy 442/13, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
Ing. Roman Tichý
|
Neaktivní
od 09.06.2009
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
70800, 3302733, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jana Ziky, 1947, 16, Jana Ziky 1947/16, Poruba, 70800 Ostrava |
|