Informace o společnosti
Datum aktualizace:
15.06.2024
Název: | 4M Pavela s.r.o. |
ICO: | 25833278 |
Registrovaná adresa: | 75661, 17201101, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Na zahradách, 164, Na zahradách 164, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
Začleněno na: | 23.03.1999 |
Předmět podnikání: |
Velkoobchod a maloobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zprostředkování obchodu a služeb
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TOMÁŠ PAVELA | Aktivní | 13.06.2024 | |
|
|||
TOMÁŠ PAVELA | Aktivní | 23.09.2020 | |
|
|||
Ing. JAROSLAV PAVELA | Aktivní | 30.07.2014 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
NATÁLIE ANTLOVÁ | Aktivní | Jednatel | 13.06.2024 |
|
|||
TOMÁŠ PAVELA | Aktivní | Jednatel | 23.09.2020 |
|
|||
TOMÁŠ PAVELA | Neaktivní od 25.01.2024 | Jednatel | 23.09.2020 |
|
|||
Ing. JAROSLAV PAVELA | Neaktivní od 23.09.2020 | jednatel | 30.07.2014 |
|
|||
Ing. JAROSLAV PAVELA | Neaktivní od 23.09.2020 | jednatel | 30.07.2014 |
|
|||
JAROSLAV PAVELA | Neaktivní od 23.09.2020 | jednatel | 16.09.2013 |
|
|||
JAROSLAV PAVELA | Neaktivní od 23.09.2020 | jednatel | 16.09.2013 |
|
|||
Jaroslav Pavela | Neaktivní od 16.09.2013 | jednatel | 23.03.1999 |
|
|||
Ing. Jaroslav Pavela | Neaktivní od 30.07.2014 | jednatel | 23.03.1999 |
|
|||
Jaroslav Pavela | Neaktivní od 16.09.2013 | jednatel | 23.03.1999 |
|
|||
Ing. JAROSLAV PAVELA | Neaktivní od 30.07.2014 | jednatel | 23.03.1999 |
|
Registrační číslo 4M Pavela s.r.o. je 25833278.
Registrační adresa 4M Pavela s.r.o. je 75661, 17201101, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Na zahradách, 164, Na zahradách 164, 75661 Rožnov pod Radhoštěm.
4M Pavela s.r.o. byla založena 23.03.1999.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je TOMÁŠ PAVELA, TOMÁŠ PAVELA, Ing. JAROSLAV PAVELA.