HANA FITZOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.05.2018 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14 |
|
HANA FITZOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.05.2018 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14, Gen. Štefánika 2161/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MUDr. PAVEL KULDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.07.2016 |
Adresa: |
50002, 23897643, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1463, 10 |
|
MUDr. Pavel Kulda
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.07.2016 |
Adresa: |
50002, 23897643, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1463, 10, Hrubínova 1463/10, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.08.2015 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14 |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.08.2015 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14, Gen. Štefánika 2161/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Mgr. PAVEL PIŇOS
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
75002, 11234911, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 2232, 38 |
|
Mgr. PAVEL PIŇOS
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
člen představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
75002, 11234911, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 2232, 38, Kosmákova 2232/38, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Mgr. Pavel Piňos
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
07.05.2014 |
Adresa: |
75002, 11231378, Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám., 1864, 41 |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
předseda představenstva |
07.05.2014 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov I-Město, gen. Štefánika, 2161, 14 |
|
Ing. PAVEL HOLÍK
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
člen představenstva |
07.05.2014 |
Adresa: |
63800, 26432099, Brno, Lesná, Barvy, 891, 38 |
|
Mgr. Pavel Piňos
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen představenstva |
07.05.2014 |
Adresa: |
75002, 11231378, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám., 1864, 41, Žerotínovo nám. 1864/41, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
předseda představenstva |
07.05.2014 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14, Gen. Štefánika 2161/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. PAVEL HOLÍK
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
člen představenstva |
07.05.2014 |
Adresa: |
63800, 26432099, Brno-město, Brno, Lesná, Barvy, 891, 38, Barvy 891/38, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov I-Město, gen. Štefánika, 2161, 14 |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14, Gen. Štefánika 2161/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
10.07.2012 |
Adresa: |
75002, Přerov, Gen. Štefánika, 2161, 4 |
|
Ing. Lubor Preget
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
člen představenstva |
10.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11239361, Přerov, Přerov I - Město, Vaňkova, 2680, 7 |
|
Ing. Rostislav Opravil
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
člen představenstva |
10.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11233907, Přerov, Gen. Štefánika, 2131, 41 |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
10.07.2012 |
Adresa: |
Přerov, Gen. Štefánika, 75002, 4, Gen. Štefánika 2161/4, 75002 Přerov, Česká republika |
|
Ing. Lubor Preget
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
člen představenstva |
10.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11239361, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Vaňkova, 2680, 7, Vaňkova 2680/7, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Rostislav Opravil
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
člen představenstva |
10.07.2012 |
Adresa: |
75002, 11233907, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2131, 41, Gen. Štefánika 2131/41, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Rostislav Opravil
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
člen představenstva |
29.10.2009 |
Adresa: |
75002, 11233907, Přerov, Gen. Štefánika, 2131/41 |
|
Ing. Rostislav Opravil
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
člen představenstva |
29.10.2009 |
Adresa: |
75002, 11233907, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2131, 41, Gen. Štefánika 2131/41, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
předseda představenstva |
20.01.2006 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Gen. Štefánika, 2161/14 |
|
Ing. MAREK FITZ
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
předseda představenstva |
20.01.2006 |
Adresa: |
75002, 11234202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Gen. Štefánika, 2161, 14, Gen. Štefánika 2161/14, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Christopher Kaijage Paschal
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
člen představenstva |
04.07.2003 |
Adresa: |
22013598, Praha 5, Butovická, 231/12 |
|
Ing. Christopher Kaijage Paschal
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
člen představenstva |
04.07.2003 |
Adresa: |
15800, 22013598, Praha, Jinonice, Butovická, 231, 12, Butovická 231/12, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 20.01.2006
|
předseda představenstva |
30.10.2001 |
Adresa: |
11221640, Přerov, Seifertova, 6 |
|
Pavel Opravil
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
člen představenstva |
30.10.2001 |
Adresa: |
11228202, Přerov, Bayerova, 2 |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 20.01.2006
|
předseda představenstva |
30.10.2001 |
Adresa: |
75002, 11221640, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Seifertova, 493, 6, Seifertova 493/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Pavel Opravil
|
Neaktivní
od 29.10.2009
|
člen představenstva |
30.10.2001 |
Adresa: |
75002, 11228202, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Bayerova, 1469, 2, Bayerova 1469/2, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Radomír Krejča
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
předseda představenstva |
16.05.2001 |
Adresa: |
11212004, Přerov, Hranická, 13 |
|
Ing. Radomír Krejča
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
předseda představenstva |
16.05.2001 |
Adresa: |
75124, 11212004, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická, 49, 13, Hranická 49/13, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
místopředseda představenstva |
06.05.1999 |
Adresa: |
11221640, Přerov, Seifertova, 6 |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
místopředseda představenstva |
06.05.1999 |
Adresa: |
75002, 11221640, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Seifertova, 493, 6, Seifertova 493/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 06.05.1999
|
člen představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
11221640, Přerov, Seifertova, 6 |
|
Ing. Radomír Krejča
|
Neaktivní
od 16.05.2001
|
předseda představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
Přerov, Pod Skalkou, 16 |
|
Ing. Christopher Kaijage Paschal
|
Neaktivní
od 04.07.2003
|
člen představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Novodvorská, 1010/4 |
|
Ing. Marek Fitz
|
Neaktivní
od 06.05.1999
|
člen představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
75002, 11221640, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Seifertova, 493, 6, Seifertova 493/6, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Radomír Krejča
|
Neaktivní
od 16.05.2001
|
předseda představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
75124, 11211890, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 37, 16, Pod Skalkou 37/16, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Ing. Christopher Kaijage Paschal
|
Neaktivní
od 04.07.2003
|
člen představenstva |
25.03.1999 |
Adresa: |
14200, 22723684, Praha, Lhotka, Novodvorská, 1010, 14, Novodvorská 1010/14, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|