Ing. SOŇA WUNSCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73938, 26445263, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 267 |
|
Ing. SOŇA WUNSCHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73938, 26445263, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 267, č.p. 267, 73938 Soběšovice |
|
Ing. SOŇA WUNSCHOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
18.04.2014 |
Adresa: |
73938, 26445263, Soběšovice, Soběšovice, 267 |
|
Ing. SOŇA WUNSCHOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
18.04.2014 |
Adresa: |
73938, 26445263, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 267, č.p. 267, 73938 Soběšovice |
|
Jiří Milata
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
jednatel |
14.08.2002 |
Adresa: |
73601, Havířov Šumbark, Petřvaldská, 69 |
|
Jiří Milata
|
Neaktivní
od 18.04.2014
|
jednatel |
14.08.2002 |
Adresa: |
73601, 24871460, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 352, 69, Petřvaldská 352/69, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Barbora Janošová
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
Holčovice - Hejnov, čp. 80 |
|
Jana Kučová
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, Letní, 1/480 |
|
Barbora Janošová
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
79371, 20389825, Bruntál, Holčovice, Hejnov, 80, Hejnov 80, 79371 Holčovice |
|
JANA KUČOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
73601, 24872733, Karviná, Havířov, Šumbark, Letní, 480, 1, Letní 480/1, Šumbark, 73601 Havířov |
|