Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
předseda představenstva |
20.05.2011 |
Adresa: |
73961, 12522856, Třinec, Oldřichovice, 528 |
|
Ing. Lubomír Cienciala
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
člen představenstva |
20.05.2011 |
Adresa: |
73961, 12571881, Třinec, Lyžbice, Lidická, 793 |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
předseda představenstva |
20.05.2011 |
Adresa: |
73961, 12522856, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 528, Oldřichovice 528, 73961 Třinec |
|
Ing. Lubomír Cienciala
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
člen představenstva |
20.05.2011 |
Adresa: |
73961, 12571881, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Lidická, 793, Lidická 793, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 20.05.2011
|
předseda představenstva |
03.05.2010 |
Adresa: |
73995, 25501445, Bystřice, 1287 |
|
Ing. Lubomír Cienciala
|
Neaktivní
od 20.05.2011
|
člen představenstva |
03.05.2010 |
Adresa: |
73961, 12571768, Třinec, Slezská, 781 |
|
Iveta Demlová
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
člen představenstva |
03.05.2010 |
Adresa: |
73961, 12568465, Třinec, Jablunkovská, 451 |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 20.05.2011
|
předseda představenstva |
03.05.2010 |
Adresa: |
73995, 25501445, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1287, č.p. 1287, 73995 Bystřice |
|
Ing. Lubomír Cienciala
|
Neaktivní
od 20.05.2011
|
člen představenstva |
03.05.2010 |
Adresa: |
73961, 12571768, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Slezská, 781, Slezská 781, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Iveta Demlová
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
člen představenstva |
03.05.2010 |
Adresa: |
73961, 12568465, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 451, Jablunkovská 451, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
předseda představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
73995, 25501445, Bystřice, 1287 |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
předseda představenstva |
24.09.2007 |
Adresa: |
73995, 25501445, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1287, č.p. 1287, 73995 Bystřice |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 24.09.2007
|
předseda představenstva |
14.11.2005 |
Adresa: |
73961, 12569356, Třinec, Lyžbice, Lidická, 540 |
|
Iveta Demlová
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
člen představenstva |
14.11.2005 |
Adresa: |
73961, 12568465, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 451 |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 24.09.2007
|
předseda představenstva |
14.11.2005 |
Adresa: |
73961, 12569356, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Lidická, 540, Lidická 540, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Iveta Demlová
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
člen představenstva |
14.11.2005 |
Adresa: |
73961, 12568465, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jablunkovská, 451, Jablunkovská 451, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Marcela Chwastková
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
předseda představenstva |
19.04.1999 |
Adresa: |
73994, 20560966, Vendryně 227 |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
člen představenstva |
19.04.1999 |
Adresa: |
73961, Třinec, Lyžbice, Lidická, 540 |
|
Ing. Lubomír Cienciala
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
člen představenstva |
19.04.1999 |
Adresa: |
73961, Třinec, Lyžbice, Slezská, 781 |
|
Ing. Marcela Chwastková
|
Neaktivní
od 12.01.2005
|
předseda představenstva |
19.04.1999 |
Adresa: |
73994, 20560966, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 227, č.p. 227, 73994 Vendryně |
|
Ing. Tomáš Motyka
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
člen představenstva |
19.04.1999 |
Adresa: |
540, Třinec, Lyžbice, Lidická, 73961, Lidická 540, 73961 Třinec, Lyžbice, Česká republika |
|
Ing. Lubomír Cienciala
|
Neaktivní
od 03.05.2010
|
člen představenstva |
19.04.1999 |
Adresa: |
781, Třinec, Lyžbice, Slezská, 73961, Slezská 781, 73961 Třinec, Lyžbice, Česká republika |
|