ZDENĚK HRŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2014 |
Adresa: |
75501, 24309737, Vsetín, Vsetín, Vesník, 1748 |
|
Ing. PETR TRCHALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2014 |
Adresa: |
75501, 24294683, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 73 |
|
Ing. PETR TRCHALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2014 |
Adresa: |
75501, 24294683, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 73, Bratří Hlaviců 73, 75501 Vsetín |
|
ZDENĚK HRŇA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.05.2014 |
Adresa: |
75501, 24309737, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Vesník, 1748, Vesník 1748, 75501 Vsetín |
|
Zdeněk Hrňa
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
75501, 24305634, Vsetín, Sušilova, 1329 |
|
Ing. Petr Trchalík
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
75501, 24294683, Vsetín, Bratří Hlaviců, 73 |
|
Zdeněk Hrňa
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
75501, 24305634, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1329, Sušilova 1329, 75501 Vsetín |
|
Ing. PETR TRCHALÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2014
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
75501, 24294683, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 73, Bratří Hlaviců 73, 75501 Vsetín |
|
Zdeněk Hrňa
|
Neaktivní
od 14.04.2008
|
jednatel |
12.01.2001 |
Adresa: |
75501, 24305634, Vsetín, Sušilova, 1329 |
|
Zdeněk Hrňa
|
Neaktivní
od 14.04.2008
|
jednatel |
12.01.2001 |
Adresa: |
75501, 24305634, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Sušilova, 1329, Sušilova 1329, 75501 Vsetín |
|
Zdeněk Hrňa
|
Neaktivní
od 12.01.2001
|
jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
75501, 3, Vsetín, Dolní Jasénka, 776 |
|
Ing. Petr Trchalík
|
Neaktivní
od 14.04.2008
|
jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
75501, 3, Vsetín, Dolní Jasénka, 771 |
|
Zdeněk Hrňa
|
Neaktivní
od 12.01.2001
|
jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
75501, 24300721, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Dolní Jasenka, 776, Dolní Jasenka 776, 75501 Vsetín |
|
Ing. Petr Trchalík
|
Neaktivní
od 14.04.2008
|
jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
75501, 24300675, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Dolní Jasenka, 771, Dolní Jasenka 771, 75501 Vsetín |
|