Ing. JAN VAVŘÍN
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.01.2021 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043 |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.01.2021 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043, Ke Smrčinám 1043, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
SOŇA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel. |
15.02.2019 |
Adresa: |
41201, 2918129, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Polní, 361, 3 |
|
SOŇA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2021
|
jednatel. |
15.02.2019 |
Adresa: |
41201, 2918129, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Polní, 361, 3, Polní 361/3, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
SOŇA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
jednatel. |
01.09.2018 |
Adresa: |
27601, 11684127, Mělník, Mělník, Mělník, Zborovské nám., 2638, 7 |
|
SOŇA ADÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
jednatel. |
01.09.2018 |
Adresa: |
27601, 11684127, Mělník, Mělník, Mělník, Zborovské nám., 2638, 7, Zborovské nám. 2638/7, 27601 Mělník |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Neaktivní
od 01.09.2018
|
jednatel |
27.09.2017 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043 |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Neaktivní
od 01.09.2018
|
jednatel |
27.09.2017 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043, Ke Smrčinám 1043, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Neaktivní
od 01.09.2018
|
Jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
28163, 6062334, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043 |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Neaktivní
od 01.09.2018
|
Jednatel |
14.07.2014 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043, Ke Smrčinám 1043, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Ing. Jan Vavřín
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
Jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
28163, 6062334, Kostelec nad Černými Lesy, Ke Smrčinám, 1043 |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Neaktivní
od 14.07.2014
|
Jednatel |
19.02.2003 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043, Ke Smrčinám 1043, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Pavel Chovanec
|
Neaktivní
od 27.11.2000
|
Jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
8447241, Fulnek, Za Klášterem, 681 |
|
Ing. Jan Vavřín
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
Jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
6062334, Kostelec nad Černými lesy, Ke smrčinám, 1043 |
|
PAVEL CHOVANEC
|
Neaktivní
od 27.11.2000
|
Jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
74245, 8447241, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Za Klášterem, 681, Za Klášterem 681, 74245 Fulnek |
|
Ing. JAN VAVŘÍN
|
Neaktivní
od 19.02.2003
|
Jednatel |
29.04.1999 |
Adresa: |
28163, 6062334, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ke Smrčinám, 1043, Ke Smrčinám 1043, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|