Olga Melnichenko
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2005 |
Adresa: |
16000, 22291008, Praha 6, Vokovice, Konžská, 645/4 |
|
Olga Melnichenko
|
Aktivní
|
jednatel |
27.12.2005 |
Adresa: |
16000, 22291008, Praha, Vokovice, Konžská, 645, 4, Konžská 645/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Mikhail Sanin
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2004 |
Adresa: |
16000, 22185313, Praha 6, Wolkerova, 14 |
|
Mikhail Sanin
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2004 |
Adresa: |
16000, 22185313, Praha, Bubeneč, Wolkerova, 1068, 14, Wolkerova 1068/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Olga Melnichenko
|
Neaktivní
od 27.12.2005
|
jednatel |
01.04.2004 |
Adresa: |
16000, 22185313, Praha 6, Wolkerova, 14 |
|
Olga Melnichenko
|
Neaktivní
od 27.12.2005
|
jednatel |
01.04.2004 |
Adresa: |
16000, 22185313, Praha, Bubeneč, Wolkerova, 1068, 14, Wolkerova 1068/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Michail Sanin
|
Neaktivní
od 01.04.2004
|
jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 21 |
|
Olga Melničenková
|
Neaktivní
od 01.04.2004
|
jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 21 |
|
Michail Sanin
|
Neaktivní
od 01.04.2004
|
jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
21, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, Biskupcova 21, Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|
Olga Melničenková
|
Neaktivní
od 01.04.2004
|
jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
21, Praha 3, Praha 3, Biskupcova, 13000, Biskupcova 21, 13000 Praha 3, okres: Praha 3, Česká republika |
|
Michail Sanin
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.08.1999 |
Adresa: |
75105, Kokory, Motorest, 381 |
|
Olga Melničenková
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.08.1999 |
Adresa: |
75105, Kokory, Motorest, 381 |
|
Michail Sanin
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.08.1999 |
Adresa: |
75105, 11094761, Přerov, Kokory, Kokory, 381, č.p. 381, 75105 Kokory |
|
Olga Melničenková
|
Neaktivní
od 29.05.2001
|
jednatel |
24.08.1999 |
Adresa: |
75105, 11094761, Přerov, Kokory, Kokory, 381, č.p. 381, 75105 Kokory |
|
Roman Dvorský
|
Neaktivní
od 24.08.1999
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
77900, 23296194, Olomouc, Ladova, 1 |
|
Roman Dvorský
|
Neaktivní
od 24.08.1999
|
jednatel |
25.05.1999 |
Adresa: |
77900, 23296194, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Ladova, 317, 1, Ladova 317/1, Hejčín, 77900 Olomouc |
|