MIROSLAV PEKÁREK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2017 |
Adresa: |
79084, 15423280, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Mlýnská, 47 |
|
MIROSLAV PEKÁREK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2017 |
Adresa: |
79084, 15423280, Jeseník, Mikulovice, Mikulovice, Mlýnská, 47, Mlýnská 47, 79084 Mikulovice |
|
KAREL STEINER
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
79001, 5889162, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Priessnitzova, 521, 1 |
|
Karel Steiner
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
79001, 5889162, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Priessnitzova, 521, 1, Priessnitzova 521/1, 79001 Jeseník |
|
MIROSLAV PEKÁREK
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
79001, 5887887, Jeseník, Jeseník, Havlíčkova, 381, 15 |
|
Miroslav Pekárek
|
Neaktivní
od 15.07.2017
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
79001, 5887887, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Havlíčkova, 381, 15, Havlíčkova 381/15, 79001 Jeseník |
|
Miroslav Pekárek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
5887887, Jeseník, Havlíčkova, 381 |
|
Karel Steiner
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
5889162, Jeseník, Priessnitzova, 521 |
|
Miroslav Pekárek
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
79001, 5887887, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Havlíčkova, 381, 15, Havlíčkova 381/15, 79001 Jeseník |
|
Karel Steiner
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
02.06.1999 |
Adresa: |
79001, 5889162, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Priessnitzova, 521, 1, Priessnitzova 521/1, 79001 Jeseník |
|