Ing. DANIEL KRÜGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73934, 26292629, Václavovice, Václavovice, Kopťovo, 504 |
|
Ing. MAREK HAVELKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73934, 26492318, Václavovice, Václavovice, U Vodojemu, 511 |
|
Ing. MAREK CIELECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73932, 12549185, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Rodinná, 322, 1 |
|
ing. Daniel Krüger
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73934, 26292629, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Kopťovo, 504, Kopťovo 504, 73934 Václavovice |
|
Ing. MAREK HAVELKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73934, 26492318, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, U Vodojemu, 511, U Vodojemu 511, 73934 Václavovice |
|
ing. Marek Cielecký
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.04.2016 |
Adresa: |
73932, 12549185, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Rodinná, 322, 1, Rodinná 322/1, 73932 Vratimov |
|
Ing. DANIEL KRÜGER
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
73934, 26292629, Václavovice, Václavovice, Kopťovo, 504 |
|
Ing. MAREK HAVELKA
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
73934, 26492318, Václavovice, Václavovice, U Vodojemu, 511 |
|
Ing. MAREK CIELECKÝ
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
73932, 12549185, Vratimov, Vratimov, Rodinná, 322, 1 |
|
ing. Marek Cielecký
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
73932, 12549185, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Rodinná, 322, 1, Rodinná 322/1, 73932 Vratimov |
|
Ing. MAREK HAVELKA
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
73934, 26492318, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, U Vodojemu, 511, U Vodojemu 511, 73934 Václavovice |
|
ing. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 21.04.2016
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
73934, 26292629, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Kopťovo, 504, Kopťovo 504, 73934 Václavovice |
|
ing. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
25.09.2006 |
Adresa: |
73935, 26292629, Václavovice, Kopťovo, 504 |
|
Ing. Marek Havelka
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
25.09.2006 |
Adresa: |
73935, 26492318, Václavovice, U Vodojemu, 511 |
|
ing. Marek Cielecký
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
25.09.2006 |
Adresa: |
73932, 12549185, Vratimov, Rodinná, 322/1 |
|
ing. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
25.09.2006 |
Adresa: |
73934, 26292629, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, Kopťovo, 504, Kopťovo 504, 73934 Václavovice |
|
Ing. MAREK HAVELKA
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
25.09.2006 |
Adresa: |
73934, 26492318, Ostrava-město, Václavovice, Václavovice, U Vodojemu, 511, U Vodojemu 511, 73934 Václavovice |
|
ing. Marek Cielecký
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
25.09.2006 |
Adresa: |
73932, 12549185, Ostrava-město, Vratimov, Vratimov, Rodinná, 322, 1, Rodinná 322/1, 73932 Vratimov |
|
Ing. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 25.09.2006
|
jednatel |
28.05.2005 |
Adresa: |
3296741, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1338/35 |
|
Ing. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 25.09.2006
|
jednatel |
28.05.2005 |
Adresa: |
70800, 3296741, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1338, 35, Sokolovská 1338/35, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Bc. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 28.05.2005
|
jednatel |
25.03.2003 |
Adresa: |
3296741, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1338/35 |
|
Ing. Marek Havelka
|
Neaktivní
od 25.09.2006
|
jednatel |
25.03.2003 |
Adresa: |
14090953, Rýmařov, Zahradní, 1057/2 |
|
Bc. Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 28.05.2005
|
jednatel |
25.03.2003 |
Adresa: |
70800, 3296741, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1338, 35, Sokolovská 1338/35, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Marek Havelka
|
Neaktivní
od 25.09.2006
|
jednatel |
25.03.2003 |
Adresa: |
79501, 14090953, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Zahradní, 1057, 2, Zahradní 1057/2, 79501 Rýmařov |
|
Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 25.03.2003
|
jednatel |
04.06.1999 |
Adresa: |
3296741, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1338/35 |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 25.03.2003
|
jednatel |
04.06.1999 |
Adresa: |
14090953, Rýmařov, Zahradní, 1057/2 |
|
Daniel Krüger
|
Neaktivní
od 25.03.2003
|
jednatel |
04.06.1999 |
Adresa: |
70800, 3296741, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 1338, 35, Sokolovská 1338/35, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Marek Havelka
|
Neaktivní
od 25.03.2003
|
jednatel |
04.06.1999 |
Adresa: |
79501, 14090953, Bruntál, Rýmařov, Rýmařov, Zahradní, 1057, 2, Zahradní 1057/2, 79501 Rýmařov |
|