ROMAN ČECHOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.12.2021 |
Adresa: |
74283, 75344602, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Husova, 965 |
|
ROMAN ČECHOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.12.2021 |
Adresa: |
74283, 75344602, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Husova, 965, Husova 965, 74283 Klimkovice |
|
ROMAN ČECHOVSKÝ
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
Jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
74213, 8311307, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Arm. gen. L. Svobody, 749 |
|
Roman Čechovský
|
Neaktivní
od 24.12.2021
|
Jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
74213, 8311307, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Arm. gen. L. Svobody, 749, Arm. gen. L. Svobody 749, Butovice, 74213 Studénka |
|
ROMAN ČECHOVSKÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
74213, 8311307, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Arm. gen. L. Svobody, 749 |
|
Roman Čechovský
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
25.09.2015 |
Adresa: |
74213, 8311307, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Arm. gen. L. Svobody, 749, Arm. gen. L. Svobody 749, Butovice, 74213 Studénka |
|
Roman Čechovský
|
Neaktivní
od 25.09.2015
|
jednatel |
09.08.1999 |
Adresa: |
Studénka, a.g.L. Svobody, 749 |
|
Roman Čechovský
|
Neaktivní
od 25.09.2015
|
jednatel |
09.08.1999 |
Adresa: |
74213, 8311307, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Arm. gen. L. Svobody, 749, Arm. gen. L. Svobody 749, Butovice, 74213 Studénka |
|