EUROFORGE, s.r.o.
26282500 |
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
14078, 27382800, Praha 4, Hvězdova, 1716/2b |
|
EUROFORGE, s.r.o.
26282500 |
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
12.03.2019 |
Adresa: |
14000, 27382800, Praha, Nusle, Hvězdova, 1716, 2b, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. JOSEF DRDA
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
76315, 3971996, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 576 |
|
Ing. JOSEF DRDA
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
76315, 3971996, Zlín, Slušovice, Slušovice, U Vodojemu, 576, U Vodojemu 576, 76315 Slušovice |
|
MIROSLAV LICHOVNÍK
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
74761, 4462955, Opava, Vršovice, Vršovice, 104 |
|
Miroslav Lichovník
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
74761, 4462955, Opava, Vršovice, Vršovice, 104, č.p. 104, 74761 Vršovice |
|
David Lichovník
|
Neaktivní
od 15.05.2007
|
jednatel |
01.09.1999 |
Adresa: |
Vršovice, čp. 104 |
|
Miroslav Lichovník
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
01.09.1999 |
Adresa: |
Vršovice, čp. 104 |
|
David Lichovník
|
Neaktivní
od 15.05.2007
|
jednatel |
01.09.1999 |
Adresa: |
čp. 104, Vršovice, Vršovice čp. 104, Česká republika |
|
Miroslav Lichovník
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
01.09.1999 |
Adresa: |
čp. 104, Vršovice, Vršovice čp. 104, Česká republika |
|