STANISLAV BERKOVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.09.2019 |
Adresa: |
79371, 79687431, Bruntál, Holčovice, Dlouhá Ves |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.09.2019 |
Adresa: |
79371, 79687431, Bruntál, Holčovice, Dlouhá Ves, Dlouhá Ves č.ev. 9, 79371 Holčovice |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
Jednatel |
19.05.2019 |
Adresa: |
74601, 4524471, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 2389, 95 |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Neaktivní
od 13.09.2019
|
Jednatel |
19.05.2019 |
Adresa: |
74601, 4524471, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 2389, 95, Olomoucká 2389/95, Předměstí, 74601 Opava |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Neaktivní
od 19.05.2019
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
79401, 14068303, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježnická, 1741, 78 |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Neaktivní
od 19.05.2019
|
Jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
79401, 14068303, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježnická, 1741, 78, Ježnická 1741/78, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
79401, 14068303, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježnická, 1741, 78 |
|
STANISLAV BERKOVEC
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
79401, 14068303, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježnická, 1741, 78, Ježnická 1741/78, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Stanislav Berkovec
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
24.01.2006 |
Adresa: |
79401, 14068273, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježnická, 1738/84 |
|
Stanislav Berkovec
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
24.01.2006 |
Adresa: |
79401, 14068273, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Ježnická, 1738, 84, Ježnická 1738/84, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
Jiří Orság
|
Neaktivní
od 23.12.2005
|
jednatel |
09.12.2005 |
Adresa: |
13965891, Město Albrechtice, Valštejn, 43 |
|
Jiří Orság
|
Neaktivní
od 23.12.2005
|
jednatel |
09.12.2005 |
Adresa: |
79395, 13965891, Bruntál, Město Albrechtice, Valštejn, 43, Valštejn 43, 79395 Město Albrechtice |
|
Josef Haken
|
Neaktivní
od 09.12.2005
|
jednatel |
06.12.2005 |
Adresa: |
Město Albrechtice, Burkvíz, 6 |
|
Josef Haken
|
Neaktivní
od 09.12.2005
|
jednatel |
06.12.2005 |
Adresa: |
6, Město Albrechtice, Burkvíz, Burkvíz 6, Město Albrechtice, Česká republika |
|
Hana Kmínková
|
Neaktivní
od 06.12.2005
|
jednatel |
01.11.2005 |
Adresa: |
13992511, Město Albrechtice, Odboje, 355/22 |
|
Hana Kmínková
|
Neaktivní
od 06.12.2005
|
jednatel |
01.11.2005 |
Adresa: |
79395, 13992511, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Odboje, 355, 22, Odboje 355/22, 79395 Město Albrechtice |
|
Hana Kmínková
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
13991311, Bruntál, Město Albrechtice, Nádražní, 232/9 |
|
Hana Kmínková
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
15.08.2001 |
Adresa: |
79395, 13991311, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Nádražní, 232, 9, Nádražní 232/9, 79395 Město Albrechtice |
|
Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
jednatel |
02.02.2001 |
Adresa: |
13991311, Město Albrechtice, Nádražní, 232/9 |
|
Hana Zahradníková
|
Neaktivní
od 15.08.2001
|
jednatel |
02.02.2001 |
Adresa: |
79395, 13991311, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Nádražní, 232, 9, Nádražní 232/9, 79395 Město Albrechtice |
|
Jaroslava Jaššová
|
Neaktivní
od 02.02.2001
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
13991752, Město Albrechtice, Nemocniční, 15 |
|
Dušan Formánek
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
14078643, Krnov, Žižkova, 16 |
|
Jaroslava Jaššová
|
Neaktivní
od 02.02.2001
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
79395, 13991752, Bruntál, Město Albrechtice, Město Albrechtice, Nemocniční, 278, 15, Nemocniční 278/15, 79395 Město Albrechtice |
|
DUŠAN FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 24.01.2006
|
jednatel |
22.09.1999 |
Adresa: |
79401, 14078643, Bruntál, Krnov, Pod Cvilínem, Žižkova, 535, 16, Žižkova 535/16, Pod Cvilínem, 79401 Krnov |
|