Ing. RICHARD BRULÍK
|
Neaktivní
od 01.05.2022
|
jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
64100, 19084854, Brno-město, Brno, Žebětín, Dlážděná, 370, 7 |
|
Ing. RICHARD BRULÍK
|
Neaktivní
od 01.05.2022
|
jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
64100, 19084854, Brno-město, Brno, Žebětín, Dlážděná, 370, 7, Dlážděná 370/7, Žebětín, 64100 Brno |
|
PETR ŽIKEŠ
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
60200, 28009070, Brno-město, Brno, Staré Brno, Vodní, 970, 1 |
|
PETR ŽIKEŠ
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
jednatel |
07.09.2017 |
Adresa: |
60200, 28009070, Brno-město, Brno, Staré Brno, Vodní, 970, 1, Vodní 970/1, Staré Brno, 60200 Brno |
|
JAKUB MAHDAL
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
jednatel |
29.06.2017 |
Adresa: |
15000, 26736217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Císařce, 3223, 20 |
|
JAKUB MAHDAL
|
Neaktivní
od 07.09.2017
|
jednatel |
29.06.2017 |
Adresa: |
15000, 26736217, Praha, Smíchov, Na Císařce, 3223, 20, Na Císařce 3223/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JAKUB MAHDAL
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19097816, Brno, Brno-město, Květinářská, 405, 2 |
|
JAKUB MAHDAL
|
Neaktivní
od 29.06.2017
|
jednatel |
19.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19097816, Brno-město, Brno, Brno-město, Květinářská, 405, 2, Květinářská 405/2, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. Jakub Mahdal
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
14.10.2009 |
Adresa: |
73998, 14202018, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, 512 |
|
Ing. Jakub Mahdal
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
14.10.2009 |
Adresa: |
73998, 14202018, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 512, č.p. 512, 73998 Mosty u Jablunkova |
|
Jakub Mahdal
|
Neaktivní
od 14.10.2009
|
Jednatel |
19.10.2004 |
Adresa: |
73998, 14202018, Mosty u Jablunkova, 512 |
|
Jakub Mahdal
|
Neaktivní
od 14.10.2009
|
Jednatel |
19.10.2004 |
Adresa: |
73998, 14202018, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 512, č.p. 512, 73998 Mosty u Jablunkova |
|
Ing. Juraj Vehec
|
Neaktivní
od 19.10.2004
|
jednatel |
16.12.1999 |
Adresa: |
79601, 25339737, Prostějov, Za Olomouckou, 9 |
|
Ing. Juraj Vehec
|
Neaktivní
od 19.10.2004
|
jednatel |
16.12.1999 |
Adresa: |
79601, 25339737, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Za Olomouckou, 4230, 9, Za Olomouckou 4230/9, 79601 Prostějov |
|