Jindřich Wowra
|
Neaktivní
od 21.05.2005
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
73506, 24251895, Karviná, Nové Město, Tř. Osvobození, 1374/61 |
|
Jindřich Wowra
|
Neaktivní
od 21.05.2005
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
73506, 24251895, Karviná, Karviná, Nové Město, tř. Osvobození, 1374, 61, tř. Osvobození 1374/61, Nové Město, 73506 Karviná |
|
Kateřina Waluśová
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
25.11.2003 |
Adresa: |
73514, 16992024, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 1017 |
|
Kateřina Waluśová
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
25.11.2003 |
Adresa: |
73514, 16992024, Karviná, Orlová, Lutyně, Masarykova třída, 1017, Masarykova třída 1017, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Jacek Cienciala
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
jednatel |
04.02.2003 |
Adresa: |
73601, 1, Havířov-Město, Vančurova, 4/66 |
|
Ing. Jacek Cienciala
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
jednatel |
04.02.2003 |
Adresa: |
73601, 24896675, Karviná, Havířov, Město, Vančurova, 66, 4, Vančurova 66/4, Město, 73601 Havířov |
|
Tomáš Peška
|
Neaktivní
od 21.05.2005
|
jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
70800, 1, Ostrava-Poruba, K. Šmidkeho, 1820/3 |
|
TOMÁŠ PEŠKA
|
Neaktivní
od 21.05.2005
|
jednatel |
28.12.2001 |
Adresa: |
70800, 3301460, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karola Šmidkeho, 1820, 3, Karola Šmidkeho 1820/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Martin Fibich
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
16.08.2000 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava-Dubina, F.Formana, 16/254 |
|
Ing. Martin Fibich
|
Neaktivní
od 28.12.2001
|
jednatel |
16.08.2000 |
Adresa: |
70030, 3238555, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Františka Formana, 254, 16, Františka Formana 254/16, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Ing. René Goldenstein
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
73923, 20534477, Stará Ves nad Ondřejnicí, č.p. 634 |
|
Ing. Jacek Cienciala
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
73535, 5804108, Horní Suchá, Těrlická, 3/264 |
|
Ing. René Goldenstein
|
Neaktivní
od 16.08.2000
|
jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
73923, 20534477, Ostrava-město, Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves, Ve Vrbí, 634, Ve Vrbí 634, Stará Ves, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
|
Ing. Jacek Cienciala
|
Neaktivní
od 04.02.2003
|
jednatel |
27.12.1999 |
Adresa: |
73535, 5804108, Karviná, Horní Suchá, Horní Suchá, Těrlická, 264, 3, Těrlická 264/3, 73535 Horní Suchá |
|