Ing. JOSEF GÁBA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
76001, 3961966, Racková, Racková, 97 |
|
Ing. JOSEF GÁBA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.07.2015 |
Adresa: |
76001, 3961966, Zlín, Racková, Racková, 97, č.p. 97, 76001 Racková |
|
Ing. OTTO BUŠ
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
75701, 24285536, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kouty, 1260 |
|
Ing. OTTO BUŠ
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
75701, 24285536, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kouty, 1260, Kouty 1260, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Jan Lukáš
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
11.02.2003 |
Adresa: |
75701, 24277142, Valašské Meziříčí, Pod Stínadly, 340 |
|
Ing. Jan Lukáš
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
11.02.2003 |
Adresa: |
75701, 24277142, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Pod Stínadly, 340, Pod Stínadly 340, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. Jiří Mrňávek
|
Neaktivní
od 11.02.2003
|
jednatel |
15.11.2001 |
Adresa: |
53009, 7797249, Pardubice, Na Labišti, 528 |
|
Ing. JIŘÍ MRŇÁVEK
|
Neaktivní
od 11.02.2003
|
jednatel |
15.11.2001 |
Adresa: |
53009, 7797249, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Na Labišti, 528, Na Labišti 528, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
JUDr. Svatopluk Kopecký
|
Neaktivní
od 15.11.2001
|
jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
75701, 24275395, Valašské Meziříčí, Králova, 32 |
|
JUDr. SVATOPLUK KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2001
|
jednatel |
10.02.2000 |
Adresa: |
75701, 24275395, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Králova, 123, 32, Králova 123/32, 75701 Valašské Meziříčí |
|