Ing. NADĚŽDA ŠKAPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.03.2023 |
Adresa: |
73951, 12497134, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 908, č.p. 908, 73951 Dobrá |
|
Ing. NADĚŽDA ŽVAKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2017 |
Adresa: |
73951, 12497134, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 908 |
|
Ing. NADĚŽDA ŽVAKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2023
|
jednatel |
23.11.2017 |
Adresa: |
73951, 12497134, Frýdek-Místek, Dobrá, Dobrá, 908, č.p. 908, 73951 Dobrá |
|
ČESTMÍR LICHNA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
73801, 20421583, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 70 |
|
MILAN LICHNA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
73801, 20524129, Frýdek-Místek, Skalice, 164 |
|
ČESTMÍR LICHNA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
73801, 20421583, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 70, Bruzovská 70, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
MILAN LICHNA
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
jednatel |
04.04.2014 |
Adresa: |
73801, 20524129, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Skalice, 164, Skalice 164, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Libor Paloncy
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
Orlová-Poruba, Rodinná, 1089 |
|
Jarmila Kaliňáková
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, 1153/34 |
|
Ing. Libor Paloncy
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
1089, Orlová-Poruba, Rodinná, Rodinná 1089, Orlová-Poruba, Česká republika |
|
Jarmila Kaliňáková
|
Neaktivní
od 04.04.2014
|
jednatel |
13.03.2000 |
Adresa: |
1153/34, Ostrava, Slezská Ostrava, Pikartská, Pikartská 1153/34, Ostrava, Slezská Ostrava, Česká republika |
|