JIŘÍ WOJNAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
74774, 4422236, Holasovice, Štemplovec, 11 |
|
JIŘÍ WOJNAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
74774, 4422236, Opava, Holasovice, Štemplovec, 11, Štemplovec 11, 74774 Holasovice |
|
Jiří Wojnar
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
12.01.2010 |
Adresa: |
74705, Opava, Kateřinky, Antonína Sovy, 1485/29 |
|
Jiří Wojnar
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
12.01.2010 |
Adresa: |
74705, 4490991, Opava, Opava, Kateřinky, Antonína Sovy, 1485, 25, Antonína Sovy 1485/25, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Jiří Krbálek
|
Neaktivní
od 28.04.2010
|
jednatel |
12.03.2008 |
Adresa: |
74601, 4503902, Opava, Opava, Město, Solná, 43/17 |
|
Jiří Krbálek
|
Neaktivní
od 28.04.2010
|
jednatel |
12.03.2008 |
Adresa: |
74601, 4503902, Opava, Opava, Město, Solná, 43, 17, Solná 43/17, Město, 74601 Opava |
|
Jiří Krbálek
|
Neaktivní
od 12.03.2008
|
jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
4503902, Opava, Opava, Solná, 17 |
|
Jiří Krbálek
|
Neaktivní
od 12.03.2008
|
jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
74601, 4503902, Opava, Opava, Město, Solná, 43, 17, Solná 43/17, Město, 74601 Opava |
|