BARBORA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2017
|
|
08.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324 |
|
BARBORA ŠÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2017
|
|
08.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22541527, Praha, Vysočany, Sokolovská, 14, 324, Sokolovská 14/324, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Barbora Šímová
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
|
06.11.2008 |
Adresa: |
19000, 22515801, Praha 9, Střížkov, Teplická, 277/26 |
|
Barbora Šímová
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
|
06.11.2008 |
Adresa: |
19000, 22515801, Praha, Střížkov, Teplická, 277, 26, Teplická 277/26, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Lukáš Mrlina
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
jednatel |
04.01.2008 |
Adresa: |
11000, 21710228, Praha 1, Nové Město, Soukenická, 1187/29 |
|
Lukáš Mrlina
|
Neaktivní
od 06.11.2008
|
jednatel |
04.01.2008 |
Adresa: |
11000, 21710228, Praha, Nové Město, Soukenická, 1187, 29, Soukenická 1187/29, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Petr Buksa
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
Jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
77300, 23291168, Olomouc, Šternberská, 44 |
|
Petr Buksa
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
Jednatel |
18.05.2000 |
Adresa: |
77900, 23291168, Olomouc, Olomouc, Týneček, Šternberská, 132, 44, Šternberská 132/44, Týneček, 77900 Olomouc |
|