EDUARD MATÚS
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2013 |
Adresa: |
78701, 41419375, Šumperk, Šumperk, Horní, 3239, 2 |
|
EDUARD MATÚS
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2013 |
Adresa: |
78701, 41419375, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Horní, 3239, 2, Horní 3239/2, 78701 Šumperk |
|
Ing. Eduard Matús
|
Neaktivní
od 27.07.2013
|
jednatel |
22.10.2001 |
Adresa: |
78701, Šumperk, Kozinova, 10A |
|
Ing. Eduard Matús
|
Neaktivní
od 27.07.2013
|
jednatel |
22.10.2001 |
Adresa: |
78701, 14285266, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Kozinova, 2828, 10a, Kozinova 2828/10a, 78701 Šumperk |
|
Ing. Milan Pátek
|
Neaktivní
od 22.10.2001
|
jednatel |
18.09.2001 |
Adresa: |
72200, Ostrava-Třebovice, Laudova, 5188/5 |
|
Ing. Milan Pátek
|
Neaktivní
od 22.10.2001
|
jednatel |
18.09.2001 |
Adresa: |
72200, 3165876, Ostrava-město, Ostrava, Třebovice, Laudova, 5188, 5, Laudova 5188/5, Třebovice, 72200 Ostrava |
|
Rostislav Slevínský
|
Neaktivní
od 18.09.2001
|
jednatel |
27.06.2000 |
Adresa: |
22351582, Praha 8, Pernerova, 15/287 |
|
Rostislav Slevínský
|
Neaktivní
od 18.09.2001
|
jednatel |
27.06.2000 |
Adresa: |
18600, 22351582, Praha, Karlín, Pernerova, 287, 15, Pernerova 287/15, Karlín, 18600 Praha 8 |
|