MIROSLAV KUBÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
75661, 17216311, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1735 |
|
MIROSLAV KUBÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
75661, 17216311, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1735, Horská 1735, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Iveta Simperová
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
15.12.2006 |
Adresa: |
75661, 26192039, Rožnov pod Radhoštěm, Za Hážovkou, 2751 |
|
Iveta Simperová
|
Neaktivní
od 20.02.2012
|
jednatel |
15.12.2006 |
Adresa: |
75661, 26192039, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Za Hážovkou, 2751, Za Hážovkou 2751, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Romana Študentová
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
75661, 17216273, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731 |
|
Iveta Simperová
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
75661, Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, 2014 |
|
Jaroslava Kubínová
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
75661, 17216311, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1735 |
|
Romana Študentová
|
Neaktivní
od 17.12.2003
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
75661, 17216273, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1731, Horská 1731, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Iveta Simperová
|
Neaktivní
od 15.12.2006
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
2014, Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice, 75661, Tylovice 2014, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika |
|
Jaroslava Kubínová
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
75661, 17216311, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1735, Horská 1735, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|