PAVEL WALAS
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
30.05.2016 |
Adresa: |
73601, 24906093, Karviná, Havířov, Město, Uzavřená, 1015, 11 |
|
PAVEL WALAS
|
Neaktivní
od 12.01.2018
|
jednatel |
30.05.2016 |
Adresa: |
73601, 24906093, Karviná, Havířov, Město, Uzavřená, 1015, 11, Uzavřená 1015/11, Město, 73601 Havířov |
|
Pavel Valas
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
jednatel |
05.04.2007 |
Adresa: |
73601, 24906093, Havířov, Město, Uzavřená, 1015/11 |
|
PAVEL VALAS
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
jednatel |
05.04.2007 |
Adresa: |
73601, 24906093, Karviná, Havířov, Město, Uzavřená, 1015, 11, Uzavřená 1015/11, Město, 73601 Havířov |
|
Róbert Zajda
|
Neaktivní
od 26.05.2005
|
Jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
Havířov-Šumbark, Zvonková, 3 |
|
Róbert Zajda
|
Neaktivní
od 26.05.2005
|
Jednatel |
14.03.2001 |
Adresa: |
73601, 24872563, Karviná, Havířov, Šumbark, Zvonková, 463, 3, Zvonková 463/3, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Miloslav Janulek
|
Neaktivní
od 14.03.2001
|
Jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
Ostrava - Jih, Výškovice, Výškovická, 636/194 |
|
Miloslav Janulek
|
Neaktivní
od 14.03.2001
|
Jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
70030, 3258840, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Výškovická, 636, 194, Výškovická 636/194, Výškovice, 70030 Ostrava |
|