ANTONÍN GLAC
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
79201, 2836076, Bruntál, Bruntál, Květná, 1736, 26 |
|
ANTONÍN GLAC
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
18.06.2015 |
Adresa: |
79201, 2836076, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Květná, 1736, 26, Květná 1736/26, 79201 Bruntál |
|
JAROSLAV KOBĚRSKÝ
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
73934, 20549709, Šenov, Šenov, Lipová, 1117 |
|
Jaroslav Koběrský
|
Neaktivní
od 18.06.2015
|
Jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
73934, 20549709, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Lipová, 1117, Lipová 1117, 73934 Šenov |
|
Jaroslav Koběrský
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
73934, 20549709, Šenov, Lipová, 1117 |
|
Jaroslav Koběrský
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
13.08.2003 |
Adresa: |
73934, 20549709, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Lipová, 1117, Lipová 1117, 73934 Šenov |
|
Radek Nepovím
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
jednatel |
24.07.2000 |
Adresa: |
73911, 20601361, Frýdlant nad Ostravicí, Lubenská, 1399 |
|
Radek Nepovím
|
Neaktivní
od 13.08.2003
|
jednatel |
24.07.2000 |
Adresa: |
73911, 20601361, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Lubenská, 1399, Lubenská 1399, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|