KATEŘINA STALLMACHOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.07.2021 |
Adresa: |
74601, 4510411, Opava, Opava, Předměstí, Hradecká, 648, 8 |
|
PETRA MASNÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
05.07.2017 |
Adresa: |
74601, 4504640, Opava, Opava, Město, U Jaktařské brány, 156, 8 |
|
RADIM MASNÝ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4504640, Opava, Opava, Město, U Jaktařské brány, 156, 8 |
|
KATEŘINA STALLMACHOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2024
|
člen správní rady |
14.07.2021 |
Adresa: |
74601, 4510411, Opava, Opava, Předměstí, Hradecká, 648, 8, Hradecká 648/8, Předměstí, 74601 Opava |
|
KATEŘINA STALLMACHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
člen správní rady |
11.03.2018 |
Adresa: |
74601, 4504640, Opava, Opava, Město, U Jaktařské brány, 156, 8 |
|
KATEŘINA STALLMACHOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2021
|
člen správní rady |
11.03.2018 |
Adresa: |
74601, 4504640, Opava, Opava, Město, U Jaktařské brány, 156, 8, U Jaktařské brány 156/8, Město, 74601 Opava |
|
PETRA MASNÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2024
|
předseda správní rady |
05.07.2017 |
Adresa: |
74601, 4504640, Opava, Opava, Město, U Jaktařské brány, 156, 8, U Jaktařské brány 156/8, Město, 74601 Opava |
|
PETRA MASNÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2017
|
předseda správní rady |
28.06.2017 |
Adresa: |
74705, 4490274, Opava, Opava, Kateřinky, Černá, 1409, 17 |
|
PETRA MASNÁ
|
Neaktivní
od 05.07.2017
|
předseda správní rady |
28.06.2017 |
Adresa: |
74705, 4490274, Opava, Opava, Kateřinky, Černá, 1409, 17, Černá 1409/17, Kateřinky, 74705 Opava |
|
PETRA KUBÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
předseda správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
74705, 4490274, Opava, Opava, Kateřinky, Černá, 1409, 17 |
|
KATEŘINA STALLMACHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2018
|
člen správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
74705, 4490991, Opava, Opava, Kateřinky, Antonína Sovy, 1485, 25 |
|
PETRA KUBÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
předseda správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
74705, 4490274, Opava, Opava, Kateřinky, Černá, 1409, 17, Černá 1409/17, Kateřinky, 74705 Opava |
|
KATEŘINA STALLMACHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2018
|
člen správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
74705, 4490991, Opava, Opava, Kateřinky, Antonína Sovy, 1485, 25, Antonína Sovy 1485/25, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Radim Masný
|
Neaktivní
od 08.06.2024
|
člen správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
74601, 4504640, Opava, Opava, Město, U Jaktařské brány, 156, 8, U Jaktařské brány 156/8, Město, 74601 Opava |
|
LENKA WACLAWIECOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen správní rady |
08.04.2016 |
Adresa: |
73542, 14254417, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, U Hráze, 82, 13 |
|
LENKA WACLAWIECOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen správní rady |
08.04.2016 |
Adresa: |
73542, 14254417, Karviná, Těrlicko, Dolní Těrlicko, U Hráze, 82, 13, U Hráze 82/13, Dolní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
MARTINA MASNÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen správní rady |
24.02.2015 |
Adresa: |
74706, 4497112, Opava, Opava, Kylešovice, Na Pomezí, 408, 52 |
|
MARTINA MASNÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen správní rady |
24.02.2015 |
Adresa: |
74706, 4497112, Opava, Opava, Kylešovice, Na Pomezí, 408, 52, Na Pomezí 408/52, Kylešovice, 74706 Opava |
|
MARTINA MASNÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74601, 24376094, Opava, Předměstí, Bartoníčkova, 1620, 21 |
|
Mgr. JIŘÍ PAIKERT
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74770, 4494091, Opava, Komárov, Kravařovská, 276, 36 |
|
LENKA WACLAWIECOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74601, 4523679, Opava, Předměstí, Mírová, 2297, 25 |
|
MUDr. IVAN DRÁBEK
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74601, 25635000, Opava, Jaktař, Tulipánová, 594, 7 |
|
MARTINA MASNÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74601, 24376094, Opava, Opava, Předměstí, Bartoníčkova, 1620, 21, Bartoníčkova 1620/21, Předměstí, 74601 Opava |
|
Mgr. JIŘÍ PAIKERT
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74770, 4494091, Opava, Opava, Komárov, Kravařovská, 276, 36, Kravařovská 276/36, Komárov, 74770 Opava |
|
LENKA WACLAWIECOVÁ
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74601, 4523679, Opava, Opava, Předměstí, Mírová, 2297, 25, Mírová 2297/25, Předměstí, 74601 Opava |
|
MUDr. IVAN DRÁBEK
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
člen správní rady |
23.04.2014 |
Adresa: |
74601, 25635000, Opava, Opava, Jaktař, Tulipánová, 594, 7, Tulipánová 594/7, Jaktař, 74601 Opava |
|
Mgr. JIŘINA BEJDÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
předseda |
14.10.2013 |
Adresa: |
74901, 4322355, Vítkov, Vítkov, Budišovská, 251 |
|
Mgr. JIŘINA BEJDÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
předseda |
14.10.2013 |
Adresa: |
74901, 4322355, Opava, Vítkov, Vítkov, Budišovská, 251, Budišovská 251, 74901 Vítkov |
|
Mgr. Jiřina Moudrová
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
předseda |
20.01.2004 |
Adresa: |
4322355, Vítkov, Budišovská, 251 |
|
Lenka Waclawiecová
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
20.01.2004 |
Adresa: |
4523679, Opava, Mírová, 25 |
|
Mgr. Naděžda Vondroušová
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen |
20.01.2004 |
Adresa: |
4355423, Budišov nad Budišovkou, nám. Republiky, 659 |
|
Mgr. Jiřina Moudrová
|
Neaktivní
od 14.10.2013
|
předseda |
20.01.2004 |
Adresa: |
74901, 4322355, Opava, Vítkov, Vítkov, Budišovská, 251, Budišovská 251, 74901 Vítkov |
|
LENKA WACLAWIECOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
20.01.2004 |
Adresa: |
74601, 4523679, Opava, Opava, Předměstí, Mírová, 2297, 25, Mírová 2297/25, Předměstí, 74601 Opava |
|
Mgr. Naděžda Vondroušová
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen |
20.01.2004 |
Adresa: |
74787, 4355423, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, náměstí Republiky, 659, náměstí Republiky 659, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Mgr. Jaromír Burda
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
Opava 6, Budišovská, 10 |
|
Mgr. Vanda Janečková
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
Opava, Boženy Němcové, 9 |
|
Ing. Petr Matějek
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
4422406, Holasovice, Štemplovec, 30 |
|
Mgr. Jiřina Moudrová
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
4322355, Vítkov, Budišovská, 251 |
|
Pavla Pospíšilová
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
4355920, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 709 |
|
Mgr. Jiří Měřinský
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
4505425, Opava, Horní náměstí, 67 |
|
Mgr. Jiří Paikert
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
Opava-Komárov, Kravařovská, 36 |
|
Martina Masná
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
Opava 6, Bartoníčkova, 21 |
|
MUDr. Ivan Drábek
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
25247018, Opava, Karafiátová, 33 |
|
Mgr. Jiří Měřinský
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74601, 4505425, Opava, Opava, Město, Horní náměstí, 381, 67, Horní náměstí 381/67, Město, 74601 Opava |
|
Mgr. Jaromír Burda
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74706, 4499620, Opava, Opava, Kylešovice, Budišovská, 728, 10, Budišovská 728/10, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Mgr. Vanda Janečková
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74601, 4524586, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 2400, 9a, Boženy Němcové 2400/9a, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Petr Matějek
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74774, 4422406, Opava, Holasovice, Štemplovec, 30, Štemplovec 30, 74774 Holasovice |
|
Mgr. Jiřina Moudrová
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74901, 4322355, Opava, Vítkov, Vítkov, Budišovská, 251, Budišovská 251, 74901 Vítkov |
|
Pavla Pospíšilová
|
Neaktivní
od 20.01.2004
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74787, 4355920, Opava, Budišov nad Budišovkou, Budišov nad Budišovkou, Na Sídlišti, 709, Na Sídlišti 709, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
MARTINA MASNÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74601, 24376094, Opava, Opava, Předměstí, Bartoníčkova, 1620, 21, Bartoníčkova 1620/21, Předměstí, 74601 Opava |
|
MUDr. Ivan Drábek
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
74601, 25247018, Opava, Opava, Jaktař, Karafiátová, 593, 33, Karafiátová 593/33, Jaktař, 74601 Opava |
|
Mgr. Jiří Paikert
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
člen |
16.08.2000 |
Adresa: |
36, Opava-Komárov, Kravařovská, Kravařovská 36, Opava-Komárov, Česká republika |
|