LUBOMÍR GARGULÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
75501, 24312096, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Luční, 2000 |
|
LUBOMÍR GARGULÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2021 |
Adresa: |
75501, 24312096, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Luční, 2000, Luční 2000, 75501 Vsetín |
|
MILAN BEDNÁRIK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
75653, 73951102, Vsetín, Vidče, Vidče, 549 |
|
MILAN BEDNÁRIK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2015 |
Adresa: |
75653, 73951102, Vsetín, Vidče, Vidče, 549, č.p. 549, 75653 Vidče |
|
LUBOMÍR GARGULÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
jednatel |
06.05.2017 |
Adresa: |
75501, 24294870, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 99 |
|
LUBOMÍR GARGULÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2021
|
jednatel |
06.05.2017 |
Adresa: |
75501, 24294870, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bratří Hlaviců, 99, Bratří Hlaviců 99, 75501 Vsetín |
|
IRENA DRÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2017
|
jednatel |
23.03.2017 |
Adresa: |
75621, 75889633, Vsetín, Kateřinice, Kateřinice, 392 |
|
IRENA DRÁBKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2017
|
jednatel |
23.03.2017 |
Adresa: |
75621, 75889633, Vsetín, Kateřinice, Kateřinice, 392, č.p. 392, 75621 Kateřinice |
|
Irena Drábková
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
jednatel |
17.05.2006 |
Adresa: |
75621, 17080894, Kateřinice, 215 |
|
Irena Drábková
|
Neaktivní
od 23.03.2017
|
jednatel |
17.05.2006 |
Adresa: |
75621, 17080894, Vsetín, Kateřinice, Kateřinice, 215, č.p. 215, 75621 Kateřinice |
|
Michal Kamas
|
Neaktivní
od 17.05.2006
|
jednatel |
19.10.2005 |
Adresa: |
75621, 26285614, Kateřinice, 342 |
|
Michal Kamas
|
Neaktivní
od 17.05.2006
|
jednatel |
19.10.2005 |
Adresa: |
75621, 26285614, Vsetín, Kateřinice, Kateřinice, 342, č.p. 342, 75621 Kateřinice |
|
Marian Žárský
|
Neaktivní
od 19.10.2005
|
jednatel |
23.08.2005 |
Adresa: |
74401, 8432767, Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť, 1137 |
|
Marian Žárský
|
Neaktivní
od 19.10.2005
|
jednatel |
23.08.2005 |
Adresa: |
74401, 8432767, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Martinská čtvrť, 1137, Martinská čtvrť 1137, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Marian Žárský
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
74401, 8422427, Frenštát pod Radhoštěm, Podkopčí, 69 |
|
Marian Žárský
|
Neaktivní
od 23.08.2005
|
jednatel |
31.10.2001 |
Adresa: |
74401, 8422427, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Podkopčí, 69, Podkopčí 69, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Lubomír Michalec
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
29.08.2000 |
Adresa: |
75701, 24283118, Valašské Meziříčí, Zahradní, 1004 |
|
Milan Bednárik
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
29.08.2000 |
Adresa: |
75701, 17106729, Valašské Meziříčí, Poličná, 460 |
|
Lubomír Michalec
|
Neaktivní
od 31.10.2001
|
jednatel |
29.08.2000 |
Adresa: |
75701, 24283118, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Zahradní, 1004, Zahradní 1004, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Milan Bednárik
|
Neaktivní
od 22.08.2015
|
jednatel |
29.08.2000 |
Adresa: |
75701, 17106729, Vsetín, Poličná, Poličná, 460, č.p. 460, 75701 Poličná |
|