ŠÁRKA SLEZÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
73801, 20429444, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční, 1148 |
|
ŠÁRKA SLEZÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
73801, 20429444, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Radniční, 1148, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Šárka Slezáková
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
73802, Frýdek-Místek, J. Trnky, 67 |
|
Šárka Slezáková
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
04.12.2002 |
Adresa: |
73801, 20569106, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jiřího Trnky, 67, Jiřího Trnky 67, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Šárka Slezáková
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
jednatel |
01.03.2001 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, J. Trnky, 67 |
|
Šárka Slezáková
|
Neaktivní
od 04.12.2002
|
jednatel |
01.03.2001 |
Adresa: |
73801, 20569106, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jiřího Trnky, 67, Jiřího Trnky 67, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Tomáš Slezák
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
jednatel |
31.08.2000 |
Adresa: |
Frýdek-Místek, J.Trnky, 67 |
|
Tomáš Slezák
|
Neaktivní
od 01.03.2001
|
jednatel |
31.08.2000 |
Adresa: |
73801, 20569106, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Jiřího Trnky, 67, Jiřího Trnky 67, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|