RADEK SCHNEIDER
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2016 |
Adresa: |
74741, 4344448, Opava, Branka u Opavy, Branka u Opavy, Havlíčkova, 202 |
|
RADEK SCHNEIDER
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2016 |
Adresa: |
74741, 4344448, Opava, Branka u Opavy, Branka u Opavy, Havlíčkova, 202, Havlíčkova 202, 74741 Branka u Opavy |
|
BARBORA GLEJTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Jednatel |
30.05.2016 |
Adresa: |
74714, 4404823, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 234 |
|
BARBORA GLEJTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2016
|
Jednatel |
30.05.2016 |
Adresa: |
74714, 4404823, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 234, Šilheřovická 234, 74714 Markvartovice |
|
BARBORA GLEJTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
74714, 4404823, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 234 |
|
BARBORA GLEJTEKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2016
|
jednatel |
01.08.2015 |
Adresa: |
74714, 4404823, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Šilheřovická, 234, Šilheřovická 234, 74714 Markvartovice |
|
Barbora Glejteková
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
73601, 24870897, Havířov, Šumbark, Ladova, 291, 7 |
|
Barbora Glejteková
|
Neaktivní
od 01.08.2015
|
jednatel |
29.06.2011 |
Adresa: |
73601, 24870897, Karviná, Havířov, Šumbark, Ladova, 291, 7, Ladova 291/7, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Rostislav Jurček
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
jednatel |
20.07.2010 |
Adresa: |
74801, 4611934, Hlučín, Rovniny, 507, 84 |
|
Rostislav Jurček
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
jednatel |
20.07.2010 |
Adresa: |
74801, 4611934, Opava, Hlučín, Hlučín, Rovniny, 507, 84, Rovniny 507/84, 74801 Hlučín |
|
Petr Hajduček
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
jednatel |
11.08.2009 |
Adresa: |
73801, Frýdek-Místek, J. Čapka, 3099 |
|
Petr Hajduček
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
jednatel |
11.08.2009 |
Adresa: |
73801, 20445857, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Jana Čapka, 3099, Jana Čapka 3099, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Kateřina Břenková
|
Neaktivní
od 11.08.2009
|
jednatel |
20.09.2000 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Mongolská, 1466 |
|
Kateřina Břenková
|
Neaktivní
od 11.08.2009
|
jednatel |
20.09.2000 |
Adresa: |
70800, 3298019, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Mongolská, 1466, 32, Mongolská 1466/32, Poruba, 70800 Ostrava |
|