Mikuláš Tarnai
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
92581, 101, Diakovce, 534 |
|
Mikuláš Tarnai
|
Neaktivní
od 03.09.2015
|
jednatel |
09.03.2009 |
Adresa: |
534, Diakovce, 92581, 92581 Diakovce 534, Slovensko |
|
Mgr. Daniel Thonat
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
24.02.2009 |
Adresa: |
40011, 17880882, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pod Rozhlednou, 2982/2 |
|
Mgr. DANIEL THONAT
|
Neaktivní
od 09.03.2009
|
jednatel |
24.02.2009 |
Adresa: |
40011, 17880882, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pod Rozhlednou, 2982, 2, Pod Rozhlednou 2982/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Václav Čech
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
jednatel |
27.09.2007 |
Adresa: |
74705, 4490622, Opava, Kateřinky, Ratibořská, 1444/55 |
|
Ing. Václav Čech
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
jednatel |
27.09.2007 |
Adresa: |
74705, 4490622, Opava, Opava, Kateřinky, Ratibořská, 1444, 55, Ratibořská 1444/55, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Ing. Václav Čech
|
Neaktivní
od 27.09.2007
|
jednatel |
11.10.2000 |
Adresa: |
4490622, Opava, Kateřinky, Ratibořská, 1444/55 |
|
Ing. Václav Čech
|
Neaktivní
od 27.09.2007
|
jednatel |
11.10.2000 |
Adresa: |
74705, 4490622, Opava, Opava, Kateřinky, Ratibořská, 1444, 55, Ratibořská 1444/55, Kateřinky, 74705 Opava |
|