Ing. LIBOR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
jednatel |
19.06.2019 |
Adresa: |
10900, 22562711, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 302, 2 |
|
Mgr. PETR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
jednatel |
19.06.2019 |
Adresa: |
12000, 21754411, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1519, 11 |
|
Ing. LIBOR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
jednatel |
19.06.2019 |
Adresa: |
10900, 22562711, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 302, 2, Boloňská 302/2, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Mgr. PETR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 19.12.2019
|
jednatel |
19.06.2019 |
Adresa: |
12000, 21754411, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1519, 11, Na Švihance 1519/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. BEDŘICH PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
Jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
75661, 17220921, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Pod Pindulu, 2259 |
|
Ing. Bedřich Přikryl
|
Neaktivní
od 18.06.2019
|
Jednatel |
28.06.2017 |
Adresa: |
75661, 17220921, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Pod Pindulu, 2259, Pod Pindulu 2259, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. BEDŘICH PŘIKRYL
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
|
13.10.2014 |
Adresa: |
75661, 17220921, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Pod Pindulu, 2259 |
|
Ing. Bedřich Přikryl
|
Neaktivní
od 28.06.2017
|
|
13.10.2014 |
Adresa: |
75661, 17220921, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Pod Pindulu, 2259, Pod Pindulu 2259, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Bedřich Přikryl
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
Jednatel |
17.07.2004 |
Adresa: |
75661, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky, 2259 |
|
Ing. Bedřich Přikryl
|
Neaktivní
od 13.10.2014
|
Jednatel |
17.07.2004 |
Adresa: |
2259, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky, 75661, Horní Paseky 2259, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika |
|
Dušan Paľa
|
Neaktivní
od 17.07.2004
|
jednatel |
23.07.2003 |
Adresa: |
74714, 4582560, Opava, Ludgeřovice, Výjezdní, 4 |
|
Dušan Paľa
|
Neaktivní
od 17.07.2004
|
jednatel |
23.07.2003 |
Adresa: |
74714, 4582560, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Výjezdní, 647, 4, Výjezdní 647/4, 74714 Ludgeřovice |
|
Dušan Paľa
|
Neaktivní
od 23.07.2003
|
jednatel |
12.10.2000 |
Adresa: |
74714, 4582560, Opava, Ludgeřovice, Výjezdní, 4 |
|
Dušan Paľa
|
Neaktivní
od 23.07.2003
|
jednatel |
12.10.2000 |
Adresa: |
74714, 4582560, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Výjezdní, 647, 4, Výjezdní 647/4, 74714 Ludgeřovice |
|