Ing. JAN LUKOSZ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2020 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22 |
|
Ing. JAN LUKOSZ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2020 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22, Čajkovského 2182/22, Mizerov, 73401 Karviná |
|
PETR LUKOSZ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2019 |
Adresa: |
73401, 24265101, Karviná, Karviná, Ráj, Okružní, 864, 24 |
|
PETR LUKOSZ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.02.2019 |
Adresa: |
73401, 24265101, Karviná, Karviná, Ráj, Okružní, 864, 24, Okružní 864/24, Ráj, 73401 Karviná |
|
ZDENKA LUKOSZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22 |
|
ZDENKA LUKOSZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22, Čajkovského 2182/22, Mizerov, 73401 Karviná |
|
PETR LUKOSZ
|
Neaktivní
od 16.02.2019
|
jednatel |
05.01.2018 |
Adresa: |
73401, 24263486, Karviná, Karviná, Ráj, Sovova, 707, 6 |
|
PETR LUKOSZ
|
Neaktivní
od 16.02.2019
|
jednatel |
05.01.2018 |
Adresa: |
73401, 24263486, Karviná, Karviná, Ráj, Sovova, 707, 6, Sovova 707/6, Ráj, 73401 Karviná |
|
PETR LUKOSZ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
jednatel |
11.01.2017 |
Adresa: |
70200, 3183211, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova, 725, 7 |
|
PETR LUKOSZ
|
Neaktivní
od 05.01.2018
|
jednatel |
11.01.2017 |
Adresa: |
70200, 3183211, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Veleslavínova, 725, 7, Veleslavínova 725/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Zdenka Lukoszová
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
73401, Karviná - Mizerov, Čajkovského, 2182/22 |
|
PETR LUKOSZ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22 |
|
ZDENKA LUKOSZOVÁ
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22, Čajkovského 2182/22, Mizerov, 73401 Karviná |
|
PETR LUKOSZ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22, Čajkovského 2182/22, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Zdenka Lukoszová
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel: |
26.10.2000 |
Adresa: |
73401, Karviná - Mizerov, Čajkovského, 2182/22 |
|
Ing. Jan Lukosz
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
jednatel |
26.10.2000 |
Adresa: |
73401, Karviná - Mizerov, Čajkovského, 2182/22 |
|
ZDENKA LUKOSZOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel: |
26.10.2000 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22, Čajkovského 2182/22, Mizerov, 73401 Karviná |
|
Ing. JAN LUKOSZ
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
jednatel |
26.10.2000 |
Adresa: |
73401, 24245704, Karviná, Karviná, Mizerov, Čajkovského, 2182, 22, Čajkovského 2182/22, Mizerov, 73401 Karviná |
|