TOMÁŠ BRACZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2020 |
Adresa: |
73801, 20582323, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Karla Hynka Máchy, 1612 |
|
TOMÁŠ BRACZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.04.2020 |
Adresa: |
73801, 20582323, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Karla Hynka Máchy, 1612, Karla Hynka Máchy 1612, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. JAROMÍR RUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
74260, 8481431, Petřvald, Petřvald 2-Petřvaldík, 42 |
|
Ing. JAROMÍR RUSEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
74260, 8481431, Nový Jičín, Petřvald, Petřvald 2-Petřvaldík, 42, Petřvald 2-Petřvaldík 42, 74260 Petřvald |
|
Ing. TOMÁŠ TVRDÝ
|
Neaktivní
od 11.02.2022
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
73934, 25452819, Šenov, Šenov, Prostřední, 1572 |
|
Ing. TOMÁŠ TVRDÝ
|
Neaktivní
od 11.02.2022
|
jednatel |
15.12.2014 |
Adresa: |
73934, 25452819, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Prostřední, 1572, Prostřední 1572, 73934 Šenov |
|
Ing. Tomáš Tvrdý
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
73934, 25452819, Šenov, Prostřední, 1572 |
|
Ing. TOMÁŠ TVRDÝ
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
73934, 25452819, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Prostřední, 1572, Prostřední 1572, 73934 Šenov |
|
Ing. Tomáš Tvrdý
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
70400, Ostrava - Jih, Zábřeh, Volgogradská, č. 2433/70 |
|
Ing. Jaromír Rusek
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
74260, Petřvald 2, Petřvaldík, 42 |
|
Ing. Tomáš Tvrdý
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
70030, 3276414, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Volgogradská, 2433, 70, Volgogradská 2433/70, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jaromír Rusek
|
Neaktivní
od 15.12.2014
|
jednatel |
01.11.2000 |
Adresa: |
42, Petřvald 2, Petřvaldík, 74260, Petřvaldík 42, 74260 Petřvald 2, Česká republika |
|