LADISLAV ŠTANCEL
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
74720, 4571576, Opava, Vřesina, Vřesina, Ovocná, 99, 1 |
|
LADISLAV ŠTANCEL
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
74720, 4571576, Opava, Vřesina, Vřesina, Ovocná, 99, 1, Ovocná 99/1, 74720 Vřesina |
|
Ladislav Štancel
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
74720, 4571576, Vřesina, Ovocná, 99, 1 |
|
LADISLAV ŠTANCEL
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
20.09.2010 |
Adresa: |
74720, 4571576, Opava, Vřesina, Vřesina, Ovocná, 99, 1, Ovocná 99/1, 74720 Vřesina |
|
Ivan Matula
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
79342, 14012502, Rýmařov, Janovice, Nové Pole, 26/6 |
|
Ivan Matula
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
jednatel |
07.02.2005 |
Adresa: |
79342, 14012502, Bruntál, Rýmařov, Janovice, Nové Pole, 26, 6, Nové Pole 26/6, Janovice, 79342 Rýmařov |
|
Ivan Matula
|
Neaktivní
od 07.02.2005
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
Ostrava-Jih, Hrabůvka, Krakovská, 1103/11 |
|
Ivan Matula
|
Neaktivní
od 07.02.2005
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
70030, 3248119, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krakovská, 1103, 11, Krakovská 1103/11, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|