MARTIN KUŽÍLA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2022 |
Adresa: |
78701, 14271532, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Dolnostudénská, 1406, 12 |
|
MARTIN KUŽÍLA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.12.2022 |
Adresa: |
78701, 14271532, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Dolnostudénská, 1406, 12, Dolnostudénská 1406/12, 78701 Šumperk |
|
MARTIN KUŽÍLA
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
78701, 14259729, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Langrova, 197, 31 |
|
MARTIN KUŽÍLA
|
Neaktivní
od 12.12.2022
|
jednatel |
30.09.2016 |
Adresa: |
78701, 14259729, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Langrova, 197, 31, Langrova 197/31, 78701 Šumperk |
|
YVETA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
78701, 14282674, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Šumavská, 2572, 20 |
|
YVETA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
78701, 14282674, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Šumavská, 2572, 20, Šumavská 2572/20, 78701 Šumperk |
|
Martin Kužíla
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
27.07.2005 |
Adresa: |
14259729, Šumperk, Langrova, 197/31 |
|
MARTIN KUŽÍLA
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
jednatel |
27.07.2005 |
Adresa: |
78701, 14259729, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Langrova, 197, 31, Langrova 197/31, 78701 Šumperk |
|
Yveta Pospíšilová
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
08.12.2000 |
Adresa: |
14282674, Šumperk, Šumavská, 20 |
|
YVETA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
08.12.2000 |
Adresa: |
78701, 14282674, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Šumavská, 2572, 20, Šumavská 2572/20, 78701 Šumperk |
|