RADOMÍR MORAVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2019 |
Adresa: |
74792, 4535952, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, Antonína Vaška, 86 |
|
RADOMÍR MORAVEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.06.2019 |
Adresa: |
74792, 4535952, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, Antonína Vaška, 86, Antonína Vaška 86, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
RADOMÍR MORAVEC
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
Jednatel |
31.05.2016 |
Adresa: |
74792, 25513699, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Rybníkách, 347 |
|
RADOMÍR MORAVEC
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
Jednatel |
31.05.2016 |
Adresa: |
74792, 25513699, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Rybníkách, 347, V Rybníkách 347, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Monika Moravcová
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
jednatel |
16.04.2004 |
Adresa: |
74792, 25513699, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Rybníkách, 347 |
|
Monika Moravcová
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
jednatel |
16.04.2004 |
Adresa: |
74792, 25513699, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Rybníkách, 347, V Rybníkách 347, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Radomír Moravec
|
Neaktivní
od 31.05.2016
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
74792, 25513699, Háj ve Slezsku, část Chabičov, V Rybníkách, 347 |
|
RADOMÍR MORAVEC
|
Neaktivní
od 31.05.2016
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
74792, 25513699, Opava, Háj ve Slezsku, Chabičov, V Rybníkách, 347, V Rybníkách 347, Chabičov, 74792 Háj ve Slezsku |
|
Radomír Moravec
|
Neaktivní
od 25.06.2002
|
jednatel |
14.12.2000 |
Adresa: |
74705, Opava - Kateřinky, Na pastvisku, 1502/20 |
|
Radomír Moravec
|
Neaktivní
od 25.06.2002
|
jednatel |
14.12.2000 |
Adresa: |
1502/20, Opava - Kateřinky, Na pastvisku, 74705, Na pastvisku 1502/20, 74705 Opava - Kateřinky, Česká republika |
|