Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
07.02.2024 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187, Na Výsluní 187, Štítary, 28002 Kolín |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.12.2023 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460, Husova 460, 78961 Bludov |
|
Ing. PAVEL BERÁNEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
17.08.2022 |
Adresa: |
70800, 3301559, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Oty Synka, 1829, 20 |
|
Ing. MARTIN KINCL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
17.08.2022 |
Adresa: |
27342, 26652633, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, A. Kabátové, 261 |
|
Ing. PAVEL BERÁNEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
17.08.2022 |
Adresa: |
70800, 3301559, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Oty Synka, 1829, 20, Oty Synka 1829/20, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.05.2021 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187 |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
člen představenstva |
11.12.2023 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187, Na Výsluní 187, Štítary, 28002 Kolín |
|
Ing. MARTIN KINCL
|
Neaktivní
od 11.12.2023
|
Člen představenstva |
17.08.2022 |
Adresa: |
27342, 26652633, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, A. Kabátové, 261, A. Kabátové 261, 27342 Stehelčeves |
|
Ing. MARTIN KINCL
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
Člen představenstva |
08.06.2022 |
Adresa: |
27342, 26652633, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, A. Kabátové, 261 |
|
MILAN LATNER
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
Člen představenstva |
08.06.2022 |
Adresa: |
32100, 40549658, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Na Výhledech, 689, 1 |
|
Ing. MARTIN KINCL
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
Člen představenstva |
08.06.2022 |
Adresa: |
27342, 26652633, Kladno, Stehelčeves, Stehelčeves, A. Kabátové, 261, A. Kabátové 261, 27342 Stehelčeves |
|
MILAN LATNER
|
Neaktivní
od 17.08.2022
|
Člen představenstva |
08.06.2022 |
Adresa: |
32100, 40549658, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Na Výhledech, 689, 1, Na Výhledech 689/1, Litice, 32100 Plzeň |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Neaktivní
od 11.12.2023
|
předseda představenstva |
20.05.2021 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187, Na Výsluní 187, Štítary, 28002 Kolín |
|
Ing. PAVEL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2021 |
Adresa: |
70800, 3301559, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Oty Synka, 1829, 20 |
|
Ing. PAVEL BERÁNEK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2021 |
Adresa: |
70800, 3301559, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Oty Synka, 1829, 20, Oty Synka 1829/20, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. MILOŠ BRONČEK
|
Neaktivní
od 15.04.2021
|
člen představenstva |
23.07.2019 |
Adresa: |
70030, 3258441, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Břustkova, 593, 21 |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
23.07.2019 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460 |
|
Ing. MILOŠ BRONČEK
|
Neaktivní
od 15.04.2021
|
člen představenstva |
23.07.2019 |
Adresa: |
70030, 3258441, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Břustkova, 593, 21, Břustkova 593/21, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
23.07.2019 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460, Husova 460, 78961 Bludov |
|
Ing. ZDENĚK SVÁTA
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
člen představenstva |
30.08.2018 |
Adresa: |
32300, 78639026, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Sedlecká, 1303, 17 |
|
Ing. ZDENĚK SVÁTA
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
člen představenstva |
30.08.2018 |
Adresa: |
32300, 78639026, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Sedlecká, 1303, 17, Sedlecká 1303/17, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Ing. ZDENĚK SVÁTA
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
člen představenstva |
09.05.2018 |
Adresa: |
32300, 26245078, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Sedlecká, 1303, 17 |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
člen představenstva |
09.05.2018 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460 |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
předseda představenstva |
09.05.2018 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187 |
|
Ing. ZDENĚK SVÁTA
|
Neaktivní
od 30.08.2018
|
člen představenstva |
09.05.2018 |
Adresa: |
32300, 26245078, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Sedlecká, 1303, 17, Sedlecká 1303/17, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
člen představenstva |
09.05.2018 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460, Husova 460, 78961 Bludov |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
předseda představenstva |
09.05.2018 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187, Na Výsluní 187, Štítary, 28002 Kolín |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
člen představenstva |
27.02.2018 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187 |
|
Ing. MARTIN BEDNARZ
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
člen představenstva |
27.02.2018 |
Adresa: |
28002, 41876504, Kolín, Kolín, Štítary, Na Výsluní, 187, Na Výsluní 187, Štítary, 28002 Kolín |
|
MAREK KRSEK
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
místopředseda představenstva |
30.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24554618, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2484, 52 |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
předseda představenstva |
30.01.2017 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460 |
|
Marek Krsek
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
místopředseda představenstva |
30.01.2017 |
Adresa: |
30100, 24554618, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2484, 52, Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
předseda představenstva |
30.01.2017 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460, Husova 460, 78961 Bludov |
|
Ing. MICHAL KURTINEC
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
člen představenstva |
30.03.2015 |
Adresa: |
33901, 21495556, Klatovy, Klatovy III, Cibulkova, 810 |
|
Ing. MICHAL KURTINEC
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
člen představenstva |
30.03.2015 |
Adresa: |
33901, 21495556, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Cibulkova, 810, Cibulkova 810, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
JIŘÍ URBANEC
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
místopředseda představenstva |
15.05.2014 |
Adresa: |
74761, 25895478, Vršovice, Vršovice, 139 |
|
JIŘÍ URBANEC
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
místopředseda představenstva |
15.05.2014 |
Adresa: |
74761, 25895478, Opava, Vršovice, Vršovice, 139, č.p. 139, 74761 Vršovice |
|
JIŘÍ PARUZA
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
místopředseda představenstva |
02.05.2013 |
Adresa: |
74213, 8500941, Studénka, Studénka, Bezručova, 515 |
|
TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 30.01.2017
|
předseda představenstva |
02.05.2013 |
Adresa: |
78961, 7957874, Bludov, Bludov, Husova, 460 |
|
MAREK KRSEK
|
Neaktivní
od 30.01.2017
|
místopředseda představenstva |
02.05.2013 |
Adresa: |
30100, 24554618, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2484, 52 |
|
JIŘÍ PARUZA
|
Neaktivní
od 15.05.2014
|
místopředseda představenstva |
02.05.2013 |
Adresa: |
74213, 8500941, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Bezručova, 515, Bezručova 515, 74213 Studénka |
|
Marek Krsek
|
Neaktivní
od 30.01.2017
|
místopředseda představenstva |
02.05.2013 |
Adresa: |
30100, 24554618, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2484, 52, Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
TOMÁŠ IGNAČÁK
|
Neaktivní
od 30.01.2017
|
předseda představenstva |
02.05.2013 |
Adresa: |
78961, 7957874, Šumperk, Bludov, Bludov, Husova, 460, Husova 460, 78961 Bludov |
|
Ing. Jaromír Jelínek
|
Neaktivní
od 02.05.2013
|
místopředseda představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
26601, 26423057, Beroun, K Dědu, 718 |
|
Ing. Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 02.05.2013
|
místopředseda představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
74221, 8458804, Kopřivnice, Francouzská, 1184 |
|
Ing. Jaromír Jelínek
|
Neaktivní
od 02.05.2013
|
místopředseda představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
26601, 26423057, Beroun, Beroun, Beroun-Město, K Dědu, 718, K Dědu 718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 02.05.2013
|
místopředseda představenstva |
06.03.2012 |
Adresa: |
74221, 8458804, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Francouzská, 1184, 20, Francouzská 1184/20, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. Jiří Paruza
|
Neaktivní
od 02.05.2013
|
předseda představenstva |
20.09.2010 |
Adresa: |
74213, 8500941, Studénka, Bezručova, 515 |
|
Ing. Jiří Paruza
|
Neaktivní
od 02.05.2013
|
předseda představenstva |
20.09.2010 |
Adresa: |
74213, 8500941, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Bezručova, 515, Bezručova 515, 74213 Studénka |
|
Ing. Jiří Paruza
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
předseda představenstva |
05.03.2009 |
Adresa: |
74213, 8500941, Studénka, Bezručova, 515 |
|
Ing. Jaromír Jelínek
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26423057, Beroun, K Dědu, 718 |
|
Ing. Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
05.03.2009 |
Adresa: |
74221, 8458804, Kopřivnice, Francouzská, 1184 |
|
Ing. Jiří Paruza
|
Neaktivní
od 20.09.2010
|
předseda představenstva |
05.03.2009 |
Adresa: |
74213, 8500941, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Bezručova, 515, Bezručova 515, 74213 Studénka |
|
Ing. Jaromír Jelínek
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
05.03.2009 |
Adresa: |
26601, 26423057, Beroun, Beroun, Beroun-Město, K Dědu, 718, K Dědu 718, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
člen představenstva |
05.03.2009 |
Adresa: |
74221, 8458804, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Francouzská, 1184, 20, Francouzská 1184/20, 74221 Kopřivnice |
|
doc. Ing. Michal Korecký
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
místopředseda představenstva |
03.02.2009 |
Adresa: |
25341499, Hostivice, V Uličce, 1459 |
|
doc. Ing. Michal Korecký
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
místopředseda představenstva |
03.02.2009 |
Adresa: |
25301, 25341499, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, V Uličce, 1459, V Uličce 1459, 25301 Hostivice |
|
Ing. Jiří Paruza
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
člen představenstva |
31.05.2007 |
Adresa: |
74213, 8500941, Studénka, Bezručova, 515 |
|
Ing. Jiří Paruza
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
člen představenstva |
31.05.2007 |
Adresa: |
74213, 8500941, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Bezručova, 515, Bezručova 515, 74213 Studénka |
|
Ing. Zdeněk Majer
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
člen představenstva |
27.01.2006 |
Adresa: |
20871813, Mariánské Lázně, Úšovice, Podhorská, 681/11 |
|
Ing. Michal Korecký
|
Neaktivní
od 03.02.2009
|
místopředseda představenstva |
27.01.2006 |
Adresa: |
25341499, Hostivice, V Uličce, 1459 |
|
Ing. Tomáš Krsek
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
předseda představenstva |
27.01.2006 |
Adresa: |
32000, 24554618, Plzeň, Čermákova, 52 |
|
Ing. Zdeněk Majer
|
Neaktivní
od 03.04.2007
|
člen představenstva |
27.01.2006 |
Adresa: |
35301, 20871813, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Podhorská, 681, 11, Podhorská 681/11, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Michal Korecký
|
Neaktivní
od 03.02.2009
|
místopředseda představenstva |
27.01.2006 |
Adresa: |
25301, 25341499, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, V Uličce, 1459, V Uličce 1459, 25301 Hostivice |
|
Ing. TOMÁŠ KRSEK
|
Neaktivní
od 05.03.2009
|
předseda představenstva |
27.01.2006 |
Adresa: |
30100, 24554618, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Čermákova, 2484, 52, Čermákova 2484/52, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. Miroslav Kupec
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
předseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
27204, Kladno, E. Zahrádky, 899 |
|
Ing. Zdeněk Majer
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
místopředseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
20871813, Mariánské Lázně, Úšovice, Podhorská, 681/11 |
|
Ing. Miroslav Kupec
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
předseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
899, Kladno, E. Zahrádky, 27204, E. Zahrádky 899, 27204 Kladno, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Majer
|
Neaktivní
od 27.01.2006
|
místopředseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
35301, 20871813, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Podhorská, 681, 11, Podhorská 681/11, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Miroslav Kupec
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen představenstva |
26.07.2004 |
Adresa: |
27204, Kladno, E. Zahrádky, 899 |
|
Ing. Miroslav Kupec
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen představenstva |
26.07.2004 |
Adresa: |
899, Kladno, E. Zahrádky, 27204, E. Zahrádky 899, 27204 Kladno, Česká republika |
|
Ing. Daniel Beneš
|
Neaktivní
od 26.07.2004
|
místopředseda představenstva |
12.05.2004 |
Adresa: |
73541, 18167331, Petřvald, Klimšova, 797 |
|
Ing. Daniel Beneš
|
Neaktivní
od 26.07.2004
|
místopředseda představenstva |
12.05.2004 |
Adresa: |
73541, 18167331, Karviná, Petřvald, Petřvald, Klimšova, 797, Klimšova 797, 73541 Petřvald |
|
Ing. Zdeněk Řehák
|
Neaktivní
od 26.07.2004
|
předseda představenstva |
15.10.2003 |
Adresa: |
8396094, Nový Jičín, Svatopluka Čecha, 1554/39 |
|
Vladimír Truksa
|
Neaktivní
od 26.07.2004
|
člen představenstva |
15.10.2003 |
Adresa: |
826022, Prachatice, Husinec, Kostnická, 277 |
|
Ing. Zdeněk Řehák
|
Neaktivní
od 26.07.2004
|
předseda představenstva |
15.10.2003 |
Adresa: |
74101, 8396094, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Svatopluka Čecha, 1554, 39, Svatopluka Čecha 1554/39, 74101 Nový Jičín |
|
Vladimír Truksa
|
Neaktivní
od 26.07.2004
|
člen představenstva |
15.10.2003 |
Adresa: |
38421, 826022, Prachatice, Husinec, Husinec, Kostnická, 277, Kostnická 277, 38421 Husinec |
|
Ing. Vladimír Žižka
|
Neaktivní
od 15.10.2003
|
člen představenstva |
16.07.2003 |
Adresa: |
21789649, Praha 3, Pod Jarovem, 2030/18 |
|
Ing. Vladimír Žižka
|
Neaktivní
od 15.10.2003
|
člen představenstva |
16.07.2003 |
Adresa: |
13000, 21789649, Praha, Žižkov, Pod Jarovem, 2030, 18, Pod Jarovem 2030/18, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Gustav Hojdysz
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
člen představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
73701, 5775671, Český Těšín, Slezská, 1400/22 |
|
Ing. Luděk Votava
|
Neaktivní
od 15.10.2003
|
předseda představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
14900, Praha 4 - Chodov, Brandlova, 1565/19 |
|
Ing. Radomír Surák
|
Neaktivní
od 12.05.2004
|
místopředseda představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
74213, 8311358, Studénka, Arm.gen. L. Svobody, 754 |
|
Ing. Gustav Hojdysz
|
Neaktivní
od 16.07.2003
|
člen představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
73701, 5775671, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Slezská, 1400, 22, Slezská 1400/22, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Luděk Votava
|
Neaktivní
od 15.10.2003
|
předseda představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
14900, 21841195, Praha, Chodov, Brandlova, 1565, 19, Brandlova 1565/19, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Radomír Surák
|
Neaktivní
od 12.05.2004
|
místopředseda představenstva |
01.01.2001 |
Adresa: |
74213, 8311358, Nový Jičín, Studénka, Butovice, Arm. gen. L. Svobody, 754, Arm. gen. L. Svobody 754, Butovice, 74213 Studénka |
|