Radek Schöpf
|
Neaktivní
od 27.01.2004
|
jednatel |
15.03.2002 |
Adresa: |
75152, Přerov I. - Město, Optiky, 2679/17 |
|
Karel Schöpf
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
jednatel |
15.03.2002 |
Adresa: |
75152, Přerov I. - Město, Optiky, 2679/17 |
|
Radek Schöpf
|
Neaktivní
od 27.01.2004
|
jednatel |
15.03.2002 |
Adresa: |
75002, 11239352, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Optiky, 2679, 17, Optiky 2679/17, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Karel Schöpf
|
Neaktivní
od 28.01.2014
|
jednatel |
15.03.2002 |
Adresa: |
75002, 11239352, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Optiky, 2679, 17, Optiky 2679/17, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Radek Schöpf
|
Neaktivní
od 15.03.2002
|
jednatel |
09.01.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I. - Město, Optiky, 2679/17 |
|
Karel Schöpf
|
Neaktivní
od 15.03.2002
|
jednatel |
09.01.2001 |
Adresa: |
Přerov, Přerov I. - Město, Optiky, 2679/17 |
|
Radek Schöpf
|
Neaktivní
od 15.03.2002
|
jednatel |
09.01.2001 |
Adresa: |
75002, 11239352, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Optiky, 2679, 17, Optiky 2679/17, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Karel Schöpf
|
Neaktivní
od 15.03.2002
|
jednatel |
09.01.2001 |
Adresa: |
75002, 11239352, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Optiky, 2679, 17, Optiky 2679/17, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|