Ing. JANA SEIDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
předseda představenstva |
18.10.2014 |
Adresa: |
70030, 27734668, Ostrava, Výškovice, Koncová, 702, 25 |
|
Ing. JANA SEIDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
předseda představenstva |
18.10.2014 |
Adresa: |
70030, 27734668, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Koncová, 702, 25, Koncová 702/25, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
MUDr. TOMÁŠ KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
člen představenstva |
12.05.2014 |
Adresa: |
12000, 21744688, Praha 2, Vinohrady, Americká, 517, 7 |
|
VLADIMÍR KŘTĚN
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
člen představenstva |
12.05.2014 |
Adresa: |
70030, 3251764, Ostrava, Hrabůvka, Cholevova, 1472, 39 |
|
MUDr. TOMÁŠ KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
člen představenstva |
12.05.2014 |
Adresa: |
12000, 21744688, Praha, Vinohrady, Americká, 517, 7, Americká 517/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Vladimír Křtěn
|
Neaktivní
od 16.12.2014
|
člen představenstva |
12.05.2014 |
Adresa: |
70030, 3251764, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Cholevova, 1472, 39, Cholevova 1472/39, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. JANA SEIDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2014
|
předseda představenstva |
11.05.2014 |
Adresa: |
70030, 27734668, Ostrava, Výškovice, Koncová, 702, 25 |
|
Ing. JANA SEIDLEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.10.2014
|
předseda představenstva |
11.05.2014 |
Adresa: |
70030, 27734668, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Koncová, 702, 25, Koncová 702/25, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jana Seidlerová
|
Neaktivní
od 11.05.2014
|
předseda představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
70030, 3277534, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2545/58 |
|
Vladimír Křtěn
|
Neaktivní
od 12.05.2014
|
člen představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
70030, 3251764, Ostrava, Hrabůvka, Cholevova, 1472/39 |
|
Ing. Jana Seidlerová
|
Neaktivní
od 11.05.2014
|
předseda představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
70030, 3277534, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2545, 58, Výškovická 2545/58, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Vladimír Křtěn
|
Neaktivní
od 12.05.2014
|
člen představenstva |
22.12.2009 |
Adresa: |
70030, 3251764, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Cholevova, 1472, 39, Cholevova 1472/39, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MUDr. Tomáš Krčmář
|
Neaktivní
od 12.05.2014
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
10200, 21744688, Praha 2, Vinohrady, Americká, 517/7 |
|
MUDr. TOMÁŠ KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 12.05.2014
|
člen představenstva |
13.10.2009 |
Adresa: |
12000, 21744688, Praha, Vinohrady, Americká, 517, 7, Americká 517/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Táňa Zimermanová
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
04.01.2008 |
Adresa: |
74722, Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská, 490 |
|
Slavomír Golomb
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
předseda představenstva |
04.01.2008 |
Adresa: |
71200, 3150321, Ostrava, Muglinov, Úpadní, 408/8 |
|
Ing. Jana Seidlerová
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
člen představenstva |
04.01.2008 |
Adresa: |
70030, 3277534, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2545/58 |
|
Táňa Zimermanová
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
člen představenstva |
04.01.2008 |
Adresa: |
490, Dolní Benešov, Zábřeh, Opavská, 74722, Opavská 490, 74722 Dolní Benešov - Zábřeh, Česká republika |
|
Slavomír Golomb
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
předseda představenstva |
04.01.2008 |
Adresa: |
71200, 3150321, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Úpadní, 408, 8, Úpadní 408/8, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Jana Seidlerová
|
Neaktivní
od 22.12.2009
|
člen představenstva |
04.01.2008 |
Adresa: |
70030, 3277534, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Výškovická, 2545, 58, Výškovická 2545/58, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Slavomír Golomb
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
předseda představenstva |
10.05.2007 |
Adresa: |
71200, 3150321, Ostrava, Muglinov, Úpadní, 408/8 |
|
Eva Loduhová
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
člen představenstva |
10.05.2007 |
Adresa: |
70030, 3236609, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 47/18 |
|
Lenka Anežková
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
člen představenstva |
10.05.2007 |
Adresa: |
70030, 3240975, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 338/15 |
|
Slavomír Golomb
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
předseda představenstva |
10.05.2007 |
Adresa: |
71200, 3150321, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Úpadní, 408, 8, Úpadní 408/8, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Eva Loduhová
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
člen představenstva |
10.05.2007 |
Adresa: |
70030, 3236609, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 47, 18, Jana Maluchy 47/18, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Lenka Anežková
|
Neaktivní
od 04.01.2008
|
člen představenstva |
10.05.2007 |
Adresa: |
70030, 3240975, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 338, 15, Jubilejní 338/15, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Milan Babišta
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
předseda představenstva |
15.03.2007 |
Adresa: |
74801, 4624629, Hlučín, Dukelská, 9/1795 |
|
Ing. Milan Babišta
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
předseda představenstva |
15.03.2007 |
Adresa: |
74801, 4624629, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1795, 9, Dukelská 1795/9, 74801 Hlučín |
|
Ing. Milan Babišta
|
Neaktivní
od 15.03.2007
|
předseda představenstva |
25.11.2003 |
Adresa: |
74801, 4624629, Hlučín, Dukelská, 9/1795 |
|
Eva Loduhová
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
člen představenstva |
25.11.2003 |
Adresa: |
70030, 3236609, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 47/18 |
|
Lenka Anežková
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
člen představenstva |
25.11.2003 |
Adresa: |
70030, 3240975, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 338/15 |
|
Ing. Milan Babišta
|
Neaktivní
od 15.03.2007
|
předseda představenstva |
25.11.2003 |
Adresa: |
74801, 4624629, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1795, 9, Dukelská 1795/9, 74801 Hlučín |
|
Eva Loduhová
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
člen představenstva |
25.11.2003 |
Adresa: |
70030, 3236609, Ostrava-město, Ostrava, Dubina, Jana Maluchy, 47, 18, Jana Maluchy 47/18, Dubina, 70030 Ostrava |
|
Lenka Anežková
|
Neaktivní
od 10.05.2007
|
člen představenstva |
25.11.2003 |
Adresa: |
70030, 3240975, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 338, 15, Jubilejní 338/15, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Milan Babišta
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
předseda představenstva |
10.01.2001 |
Adresa: |
74801, 4624629, Hlučín, Dukelská, 9/1795 |
|
Kazi Babištová
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
člen představenstva |
10.01.2001 |
Adresa: |
74801, 4624629, Hlučín, Dukelská, 9/1795 |
|
Ing. Tomáš Pchálek
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
člen představenstva |
10.01.2001 |
Adresa: |
73581, Bohumín - Nový Bohumín, Nerudova, 975 |
|
Ing. Milan Babišta
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
předseda představenstva |
10.01.2001 |
Adresa: |
74801, 4624629, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1795, 9, Dukelská 1795/9, 74801 Hlučín |
|
Kazi Babištová
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
člen představenstva |
10.01.2001 |
Adresa: |
74801, 4624629, Opava, Hlučín, Hlučín, Dukelská, 1795, 9, Dukelská 1795/9, 74801 Hlučín |
|
Ing. Tomáš Pchálek
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
člen představenstva |
10.01.2001 |
Adresa: |
975, Bohumín - Nový Bohumín, Nerudova, 73581, Nerudova 975, 73581 Bohumín - Nový Bohumín, Česká republika |
|