MARTIN SICHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23304464, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Dobnerova, 349, 10 |
|
MARTIN SICHA
|
Aktivní
|
člen výboru |
30.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23304464, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Dobnerova, 349, 10, Dobnerova 349/10, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUTEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
77900, 23309903, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 983, 3 |
|
PAVEL HANÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
77900, 23309920, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 985, 7 |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUTEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
77900, 23309903, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 983, 3, Foerstrova 983/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL HANÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
77900, 23309920, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 985, 7, Foerstrova 985/7, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MARTIN SICHA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen výboru |
16.06.2020 |
Adresa: |
75501, 24310158, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tichá, 1790 |
|
MARTIN SICHA
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
člen výboru |
16.06.2020 |
Adresa: |
75501, 24310158, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Tichá, 1790, Tichá 1790, 75501 Vsetín |
|
JAN LOVEČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
78401, 20640935, Litovel, Litovel, Švermova, 474, 12 |
|
JAN LOVEČEK
|
Neaktivní
od 16.06.2020
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
78401, 20640935, Olomouc, Litovel, Litovel, Švermova, 474, 12, Švermova 474/12, 78401 Litovel |
|
Ing. Jaroslav Kohoutek
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
předseda výboru |
23.07.2005 |
Adresa: |
23309903, Olomouc, Olomouc, Foerstrova, 983/3 |
|
Jan Loveček
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
23.07.2005 |
Adresa: |
23309911, Olomouc, Foerstrova, 984/5 |
|
Pavel Hanák
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
23.07.2005 |
Adresa: |
23309920, Olomouc, Foerstrova, 985/7 |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
předseda výboru |
23.07.2005 |
Adresa: |
77900, 23309903, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 983, 3, Foerstrova 983/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jan Loveček
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
23.07.2005 |
Adresa: |
77900, 23309911, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 984, 5, Foerstrova 984/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL HANÁK
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
23.07.2005 |
Adresa: |
77900, 23309920, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 985, 7, Foerstrova 985/7, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jaroslav Kohoutek
|
Neaktivní
od 23.07.2005
|
předseda výboru |
10.04.2001 |
Adresa: |
23309903, Olomouc, Olomouc, Foerstrova, 983/3 |
|
Vlasta Frdlíková
|
Neaktivní
od 23.07.2005
|
člen výboru |
10.04.2001 |
Adresa: |
23309911, Olomouc, Olomouc, Foerstrova, 984/5 |
|
Jaromír Buček
|
Neaktivní
od 23.07.2005
|
člen výboru |
10.04.2001 |
Adresa: |
23309920, Olomouc, Olomouc, Foerstrova, 985/7 |
|
Ing. JAROSLAV KOHOUTEK
|
Neaktivní
od 23.07.2005
|
předseda výboru |
10.04.2001 |
Adresa: |
77900, 23309903, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 983, 3, Foerstrova 983/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Vlasta Frdlíková
|
Neaktivní
od 23.07.2005
|
člen výboru |
10.04.2001 |
Adresa: |
77900, 23309911, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 984, 5, Foerstrova 984/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jaromír Buček
|
Neaktivní
od 23.07.2005
|
člen výboru |
10.04.2001 |
Adresa: |
77900, 23309920, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Foerstrova, 985, 7, Foerstrova 985/7, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|