ROBERT PILAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
77900, 83076786, Olomouc, Olomouc, Povel, Loudova, 561, 7 |
|
ROBERT PILAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
77900, 83076786, Olomouc, Olomouc, Povel, Loudova, 561, 7, Loudova 561/7, Povel, 77900 Olomouc |
|
Ing. PAVEL PILAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2019 |
Adresa: |
75301, 11276801, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1174 |
|
Ing. PAVEL PILAŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2019 |
Adresa: |
75301, 11276801, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1174, Palackého 1174, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
ROBERT PILAŘ
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
11.06.2021 |
Adresa: |
78301, 79089054, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Topolová, 617, 11 |
|
ROBERT PILAŘ
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
11.06.2021 |
Adresa: |
78301, 79089054, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Topolová, 617, 11, Topolová 617/11, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
ROBERT PILAŘ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
jednatel |
26.06.2020 |
Adresa: |
76861, 10399691, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Sídliště, 1515 |
|
ROBERT PILAŘ
|
Neaktivní
od 11.06.2021
|
jednatel |
26.06.2020 |
Adresa: |
76861, 10399691, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Sídliště, 1515, Sídliště 1515, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ROBERT PILAŘ
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
20.03.2019 |
Adresa: |
75301, 25645625, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jižní, 1967 |
|
ROBERT PILAŘ
|
Neaktivní
od 26.06.2020
|
jednatel |
20.03.2019 |
Adresa: |
75301, 25645625, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jižní, 1967, Jižní 1967, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. PETR HALLA
|
Neaktivní
od 20.03.2019
|
Jednatel |
14.08.2018 |
Adresa: |
78314, 27777294, Olomouc, Hlušovice, Hlušovice, Polní, 175 |
|
Ing. PETR HALLA
|
Neaktivní
od 20.03.2019
|
Jednatel |
14.08.2018 |
Adresa: |
78314, 27777294, Olomouc, Hlušovice, Hlušovice, Polní, 175, Polní 175, 78314 Hlušovice |
|
PAVEL PILAŘ
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
jednatel |
08.11.2017 |
Adresa: |
75623, 77745396, Vsetín, Pržno, Pržno |
|
PAVEL PILAŘ
|
Neaktivní
od 14.08.2018
|
jednatel |
08.11.2017 |
Adresa: |
75623, 77745396, Vsetín, Pržno, Pržno, 264, č.p. 264, 75623 Pržno |
|
PAVEL PILAŘ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
75301, 11276801, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1174 |
|
PAVEL PILAŘ
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
75301, 11276801, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Palackého, 1174, Palackého 1174, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Pavel Pilař
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
14.11.2009 |
Adresa: |
75301, 11283840, Hranice, Hranice I - Město, Hromůvka, 1884 |
|
Pavel Pilař
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
jednatel |
14.11.2009 |
Adresa: |
75301, 11283840, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Hromůvka, 1884, Hromůvka 1884, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Pavel Pilař
|
Neaktivní
od 14.11.2009
|
jednatel |
28.04.2001 |
Adresa: |
11285605, Hranice IV - Drahotuše, Náměstí Osvobození, 6 |
|
Pavel Pilař
|
Neaktivní
od 14.11.2009
|
jednatel |
28.04.2001 |
Adresa: |
75361, 11285605, Přerov, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Nám. Osvobození, 6, Nám. Osvobození 6, Hranice IV-Drahotuše, 75361 Hranice |
|