LENKA JAROŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2022 |
Adresa: |
74601, 4513614, Opava, Opava, Předměstí, Rooseveltova, 1165, 1 |
|
LENKA JAROŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.01.2022 |
Adresa: |
74601, 4513614, Opava, Opava, Předměstí, Rooseveltova, 1165, 1, Rooseveltova 1165/1, Předměstí, 74601 Opava |
|
LENKA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
74601, 4509048, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 471, 36 |
|
LENKA JAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.01.2022
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
74601, 4509048, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 471, 36, Olomoucká 471/36, Předměstí, 74601 Opava |
|
LENKA UHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
74601, 4509048, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 471, 36 |
|
LENKA UHLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
74601, 4509048, Opava, Opava, Předměstí, Olomoucká, 471, 36, Olomoucká 471/36, Předměstí, 74601 Opava |
|
Lenka Uhlářová
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
22.03.2001 |
Adresa: |
74705, 4485581, Opava, Holasická, 17 |
|
Lenka Uhlářová
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
22.03.2001 |
Adresa: |
74705, 4485581, Opava, Opava, Kateřinky, Holasická, 892, 17, Holasická 892/17, Kateřinky, 74705 Opava |
|