ANDREA MAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351 |
|
ANDREA MAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.08.2021 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351, Světlá 351, 79331 Světlá Hora |
|
JOZEF ZAJAC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349 |
|
DAGMAR EVERSONSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349 |
|
JOZEF ZAJAC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349, Světlá 349, 79331 Světlá Hora |
|
DAGMAR EVERSONSOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349, Světlá 349, 79331 Světlá Hora |
|
ANDREA DAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351 |
|
ANDREA DAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2021
|
člen výboru |
09.03.2017 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351, Světlá 351, 79331 Světlá Hora |
|
JOZEF ZAJAC
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
předseda |
26.10.2015 |
Adresa: |
79331, 14028981, Světlá Hora, Světlá, 349 |
|
JAN BEZA
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
místopředseda |
26.10.2015 |
Adresa: |
79331, 14029006, Světlá Hora, Světlá, 351 |
|
DAGMAR EVERSONSOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
člen |
26.10.2015 |
Adresa: |
79331, 14028981, Světlá Hora, Světlá, 349 |
|
JAN BEZA
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
místopředseda |
26.10.2015 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351, Světlá 351, 79331 Světlá Hora |
|
DAGMAR EVERSONSOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
člen |
26.10.2015 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349, Světlá 349, 79331 Světlá Hora |
|
JOZEF ZAJAC
|
Neaktivní
od 09.03.2017
|
předseda |
26.10.2015 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349, Světlá 349, 79331 Světlá Hora |
|
Dagmar Eversonsová
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen |
16.06.2004 |
Adresa: |
14028981, Světlá Hora, Světlá, č.p. 349 |
|
DAGMAR EVERSONSOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
člen |
16.06.2004 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349, Světlá 349, 79331 Světlá Hora |
|
Pavel Urbánek
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
člen |
18.04.2001 |
Adresa: |
14029006, Světlá Hora, Světlá, č.p. 351 |
|
Josef Zajac
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda |
18.04.2001 |
Adresa: |
14028981, Světlá Hora, Světlá, č.p. 349 |
|
Jan Beza
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda |
18.04.2001 |
Adresa: |
14029006, Světlá Hora, Světlá, č.p. 351 |
|
Pavel Urbánek
|
Neaktivní
od 16.06.2004
|
člen |
18.04.2001 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351, Světlá 351, 79331 Světlá Hora |
|
Josef Zajac
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
předseda |
18.04.2001 |
Adresa: |
79331, 14028981, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 349, Světlá 349, 79331 Světlá Hora |
|
JAN BEZA
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
místopředseda |
18.04.2001 |
Adresa: |
79331, 14029006, Bruntál, Světlá Hora, Světlá, 351, Světlá 351, 79331 Světlá Hora |
|