HELENA VARSÁNYIOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Jednatel |
06.12.2018 |
Adresa: |
92401, Galanta, Štvrť SNP 956/35 |
|
HELENA VARSÁNYIOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Jednatel |
06.12.2018 |
Adresa: |
Galanta, Štvrť SNP 956/35, 92401, Štvrť SNP 956/35, 92401 Galanta, Slovensko |
|
PETER FARKAS
|
Neaktivní
od 06.12.2018
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
92592, Kajal, Kajal 19 |
|
PETER FARKAS
|
Neaktivní
od 06.12.2018
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
Kajal, Kajal 19, 92592, Kajal 19, 92592 Kajal, Slovensko |
|
DAGMAR STŘÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 03.04.2017
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
74283, 8230676, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nerudova, 743 |
|
Dagmar Střížová
|
Neaktivní
od 03.04.2017
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
74283, 8230676, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nerudova, 743, Nerudova 743, 74283 Klimkovice |
|
RNDr. MOJMÍR KOCIÁN
|
Neaktivní
od 03.04.2017
|
jednatel |
01.12.2013 |
Adresa: |
70030, 3255212, Ostrava, Výškovice, Srbská, 264, 9 |
|
RNDr. MOJMÍR KOCIÁN
|
Neaktivní
od 03.04.2017
|
jednatel |
01.12.2013 |
Adresa: |
70030, 3255212, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Srbská, 264, 9, Srbská 264/9, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
RNDr. Mojmír Kocián
|
Neaktivní
od 01.12.2013
|
jednatel |
11.04.2001 |
Adresa: |
70030, Ostrava-Jih, Výškovice, Výškovická, 444/147 |
|
Dagmar Střížová
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
11.04.2001 |
Adresa: |
74283, 8230676, Klimkovice, Nerudova, 743 |
|
RNDr. Mojmír Kocián
|
Neaktivní
od 01.12.2013
|
jednatel |
11.04.2001 |
Adresa: |
444/147, Ostrava-Jih, Výškovice, Výškovická, 70030, Výškovická 444/147, 70030 Ostrava-Jih, Výškovice, Česká republika |
|
Dagmar Střížová
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
11.04.2001 |
Adresa: |
74283, 8230676, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, Nerudova, 743, Nerudova 743, 74283 Klimkovice |
|