LIBOR SVOBODA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
JAN OROLIN
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
EVA PŘIKRYLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28 |
|
LIBOR SVOBODA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JAN OROLIN
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
EVA PŘIKRYLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.06.2022 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28, tř. Svornosti 1124/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
EVA PŘIKRYLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28 |
|
EVA PŘIKRYLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
člen výboru |
02.08.2018 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28, tř. Svornosti 1124/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MARTINA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
člen výboru |
14.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32 |
|
MARTINA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2018
|
člen výboru |
14.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MARTINA KUBŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2017
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32 |
|
LIBOR SVOBODA
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
předseda výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
JAN OROLIN
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
MARTINA KUBŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2017
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
JAN OROLIN
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
člen výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
LIBOR SVOBODA
|
Neaktivní
od 29.06.2022
|
předseda výboru |
02.08.2017 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
RNDr. PETR VEJBOR
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
předseda výboru |
09.07.2016 |
Adresa: |
77900, 23307145, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Žilinská, 639, 15 |
|
RNDr. PETR VEJBOR
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
předseda výboru |
09.07.2016 |
Adresa: |
77900, 23307145, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Žilinská, 639, 15, Žilinská 639/15, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
RNDr. PETR VEJBOR
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
předseda výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28 |
|
LIBOR SVOBODA
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
MARTINA KUBŠOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32 |
|
LUKÁŠ VYHNÁLEK
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
Mgr. JAN OROLIN
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30 |
|
RNDr. PETR VEJBOR
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
předseda výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28, tř. Svornosti 1124/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
LIBOR SVOBODA
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MARTINA KUBŠOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
LUKÁŠ VYHNÁLEK
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. JAN OROLIN
|
Neaktivní
od 02.08.2017
|
člen výboru |
12.02.2015 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MARTINA KUBŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
člen výboru |
10.10.2012 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32 |
|
MARTINA KUBŠOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
člen výboru |
10.10.2012 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Pavla Vyhnálková
|
Neaktivní
od 10.10.2012
|
člen výboru |
24.04.2010 |
Adresa: |
66902, 10988556, Znojmo, Bratří Čapků, 781, 10 |
|
Mgr. Pavla Vyhnálková
|
Neaktivní
od 10.10.2012
|
člen výboru |
24.04.2010 |
Adresa: |
66902, 10988556, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Bratří Čapků, 781, 10, Bratří Čapků 781/10, 66902 Znojmo |
|
Josef Kröner
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125/30 |
|
Mgr. Taťána Ságlová
|
Neaktivní
od 10.10.2012
|
člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124/28 |
|
Libor Svoboda
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125/30 |
|
Josef Kröner
|
Neaktivní
od 24.04.2010
|
člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Taťána Ságlová
|
Neaktivní
od 10.10.2012
|
člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28, tř. Svornosti 1124/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
LIBOR SVOBODA
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
člen výboru |
13.05.2008 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Martina Seidlová
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125/30 |
|
Zuzana Zaoralová
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126/32 |
|
Renata Vykopalová
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125/30 |
|
Eva Kubšová
|
Neaktivní
od 10.10.2012
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126/32 |
|
RNDr. Petr Vejbor
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
předseda výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124/28 |
|
Ing. Martina Seidlová
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Zuzana Zaoralová
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Renata Vykopalová
|
Neaktivní
od 13.05.2008
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Eva Kubšová
|
Neaktivní
od 10.10.2012
|
člen výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
RNDr. PETR VEJBOR
|
Neaktivní
od 12.02.2015
|
předseda výboru |
04.04.2006 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28, tř. Svornosti 1124/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Věra Dobešová
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
předseda výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, tř. Svornosti, 30 |
|
Eva Kubšová
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 32 |
|
Oldřich Kacetl
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 28 |
|
Ing. Miloš Vašíček
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 32 |
|
Klášter dominikánů Olomouc
41031326 |
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77200, 23323426, Olomouc, Slovenská, 14 |
|
Klášter dominikánů Olomouc
41031326 |
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23323426, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Slovenská, 578, 14, Slovenská 578/14, 77900 Olomouc |
|
Věra Dobešová
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
předseda výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311282, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1125, 30, tř. Svornosti 1125/30, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Eva Kubšová
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Oldřich Kacetl
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311274, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1124, 28, tř. Svornosti 1124/28, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Miloš Vašíček
|
Neaktivní
od 04.04.2006
|
člen výboru |
22.06.2004 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Lenka Váňová
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
místopředseda výboru |
18.06.2001 |
Adresa: |
Vyškov, Lhota, 10 |
|
Pavel Mrtka
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
člen výboru |
18.06.2001 |
Adresa: |
23311291, Olomouc, Tř. Svornosti, 32 |
|
Jiří Palička
|
Neaktivní
od 26.04.2004
|
předseda výboru |
18.06.2001 |
Adresa: |
23311291, Olomouc, Tř. Svornosti, 32 |
|
Lenka Váňová
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
místopředseda výboru |
18.06.2001 |
Adresa: |
68201, 13883160, Vyškov, Vyškov, Lhota, 10, Lhota 10, 68201 Vyškov |
|
Pavel Mrtka
|
Neaktivní
od 31.08.2002
|
člen výboru |
18.06.2001 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jiří Palička
|
Neaktivní
od 26.04.2004
|
předseda výboru |
18.06.2001 |
Adresa: |
77900, 23311291, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 1126, 32, tř. Svornosti 1126/32, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|