Bc. STANISLAV JEDLIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.02.2019 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35 |
|
Bc. STANISLAV JEDLIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
21.02.2019 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|
IVA EITLEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.12.2015 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35 |
|
Ing. TOMÁŠ BOBALA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.12.2015 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35 |
|
IVA EITLEROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.12.2015 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. TOMÁŠ BOBALA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.12.2015 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|
MARIE FURMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
Člen výboru |
05.12.2018 |
Adresa: |
74101, 8400407, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Pod Lipami, 2006, 19 |
|
MARIE FURMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
Člen výboru |
05.12.2018 |
Adresa: |
74101, 8400407, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Pod Lipami, 2006, 19, Pod Lipami 2006/19, 74101 Nový Jičín |
|
MARIE FURMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Člen výboru |
21.12.2015 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35 |
|
MARIE FURMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
Člen výboru |
21.12.2015 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|
Iva Eitlerová
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
předseda výboru |
27.02.2009 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Dvořákova, 327/35 |
|
Michal Cihlář
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
místopředseda výboru |
27.02.2009 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Dvořákova, 327/35 |
|
Ing. Tomáš Bobala
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
člen výboru |
27.02.2009 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Dvořákova, 327/35 |
|
IVA EITLEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
předseda výboru |
27.02.2009 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|
Michal Cihlář
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
místopředseda výboru |
27.02.2009 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. TOMÁŠ BOBALA
|
Neaktivní
od 21.12.2015
|
člen výboru |
27.02.2009 |
Adresa: |
74101, 8384533, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Dvořákova, 327, 35, Dvořákova 327/35, 74101 Nový Jičín |
|