Ing. MARTIN HULMAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.04.2024 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12, Stanislavova 776/12, 78985 Mohelnice |
|
ZDENĚK BÍLEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12 |
|
PAVEL KOŽELOUŽEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
78985, 8129967, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 777, 10 |
|
LIBOR PALOUŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12 |
|
PAVEL KOŽELOUŽEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
78985, 8129967, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 777, 10, Stanislavova 777/10, 78985 Mohelnice |
|
LIBOR PALOUŠEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12, Stanislavova 776/12, 78985 Mohelnice |
|
ZDENĚK BÍLEK
|
Neaktivní
od 25.04.2024
|
předseda výboru |
06.01.2023 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12, Stanislavova 776/12, 78985 Mohelnice |
|
ZDENĚK BÍLEK
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
předseda výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
78983, 8016607, Šumperk, Loštice, Loštice, Hradská, 80, 20 |
|
ZDENĚK BÍLEK
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
předseda výboru |
23.10.2021 |
Adresa: |
78983, 8016607, Šumperk, Loštice, Loštice, Hradská, 80, 20, Hradská 80/20, 78983 Loštice |
|
MARIANNA PEVNÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
předseda výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
78985, 8129941, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 775, 14 |
|
LIBOR PALOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12 |
|
VÍT NEJEZCHLEBA
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
78985, 8129967, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 777, 10 |
|
MARIANNA PEVNÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
předseda výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
78985, 8129941, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 775, 14, Stanislavova 775/14, 78985 Mohelnice |
|
LIBOR PALOUŠEK
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12, Stanislavova 776/12, 78985 Mohelnice |
|
VÍT NEJEZCHLEBA
|
Neaktivní
od 23.10.2021
|
člen výboru |
27.09.2016 |
Adresa: |
78985, 8129967, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 777, 10, Stanislavova 777/10, 78985 Mohelnice |
|
LIBOR PALOUŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
místopředseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
78985, 8125490, Mohelnice, Mohelnice, U Potoka, 323, 6 |
|
MARTIN SÝKORA
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
78985, 8129932, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 774, 16 |
|
Libor Paloušek
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
místopředseda výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
78985, 8125490, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, U Potoka, 323, 6, U Potoka 323/6, 78985 Mohelnice |
|
MARTIN SÝKORA
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru |
11.04.2013 |
Adresa: |
78985, 8129932, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 774, 16, Stanislavova 774/16, 78985 Mohelnice |
|
Jarmila Bartošová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129932, Mohelnice, Stanislavova, 774/16 |
|
PhDr. Miloslav Novotný
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
místopředseda výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129959, Mohelnice, Stanislavova, 776/12 |
|
Marianna Pevná
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předsedkyně výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129941, Mohelnice, Stanislavova, 775/14 |
|
Vít Nejezchleba
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129967, Mohelnice, Stanislavova, 777/10 |
|
Jarmila Bartošová
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
člen výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129932, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 774, 16, Stanislavova 774/16, 78985 Mohelnice |
|
PhDr. Miloslav Novotný
|
Neaktivní
od 11.04.2013
|
místopředseda výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12, Stanislavova 776/12, 78985 Mohelnice |
|
MARIANNA PEVNÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
předsedkyně výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129941, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 775, 14, Stanislavova 775/14, 78985 Mohelnice |
|
VÍT NEJEZCHLEBA
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen výboru |
08.07.2004 |
Adresa: |
78985, 8129967, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 777, 10, Stanislavova 777/10, 78985 Mohelnice |
|
Marianna Pevná
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
předsedkyně výboru |
14.07.2001 |
Adresa: |
8129941, Mohelnice, Stanislavova, 775/14 |
|
František Arnošt
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
místopředseda výboru |
14.07.2001 |
Adresa: |
8129941, Mohelnice, Stanislavova, 775/14 |
|
Vít Nejezchleba
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
člen |
14.07.2001 |
Adresa: |
8129967, Mohelnice, Stanislavova, 777/10 |
|
Jarmila Bartošová
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
člen |
14.07.2001 |
Adresa: |
8129932, Mohelnice, Stanislavova, 774/16 |
|
PhDr. Miloslav Novotný
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
člen |
14.07.2001 |
Adresa: |
8129959, Mohelnice, Stanislavova, 776/12 |
|
MARIANNA PEVNÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
předsedkyně výboru |
14.07.2001 |
Adresa: |
78985, 8129941, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 775, 14, Stanislavova 775/14, 78985 Mohelnice |
|
František Arnošt
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
místopředseda výboru |
14.07.2001 |
Adresa: |
78985, 8129941, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 775, 14, Stanislavova 775/14, 78985 Mohelnice |
|
VÍT NEJEZCHLEBA
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
člen |
14.07.2001 |
Adresa: |
78985, 8129967, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 777, 10, Stanislavova 777/10, 78985 Mohelnice |
|
Jarmila Bartošová
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
člen |
14.07.2001 |
Adresa: |
78985, 8129932, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 774, 16, Stanislavova 774/16, 78985 Mohelnice |
|
PhDr. Miloslav Novotný
|
Neaktivní
od 08.07.2004
|
člen |
14.07.2001 |
Adresa: |
78985, 8129959, Šumperk, Mohelnice, Mohelnice, Stanislavova, 776, 12, Stanislavova 776/12, 78985 Mohelnice |
|