JARMILA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441847, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41 |
|
MILENA HODULÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441847, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41 |
|
DANUŠKA KAŠPÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441847, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41 |
|
ALFRÉD TENGLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441855, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42 |
|
JAROMÍR VROBEL
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441855, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42 |
|
JARMILA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
MILENA HODULÁKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
DANUŠKA KAŠPÁRKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
ALFRÉD TENGLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
JAROMÍR VROBEL
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2016 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
ALFRÉD TENGLER
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
74245, 8441855, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42 |
|
ALFRÉD TENGLER
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
Jaromír Vrobel
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
14.06.2011 |
Adresa: |
74245, 8441855, Fulnek, Kledenského, 42 |
|
JAROMÍR VROBEL
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
14.06.2011 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
Miroslav Mošner
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
člen výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74235, 8468401, Odry, Nádražní, 426/13 |
|
Alfred Tengler
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441855, Fulnek, Kledenského, čp.42 |
|
Milena Hoduláková
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
předseda výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441847, Fulnek, Kledenského, čp. 41 |
|
Rudolf Dindorf
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
místopředseda výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441855, Fulnek, Kledenského, čp.42 |
|
Danuška Kašpárková
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441847, Fulnek, Kledenského, 41 |
|
Miroslav Mošner
|
Neaktivní
od 14.06.2011
|
člen výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74235, 8468401, Nový Jičín, Odry, Odry, Nádražní, 426, 13, Nádražní 426/13, 74235 Odry |
|
Alfred Tengler
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
DANUŠKA KAŠPÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
člen výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
MILENA HODULÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
předseda výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
Rudolf Dindorf
|
Neaktivní
od 19.01.2016
|
místopředseda výboru |
18.07.2006 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
Rudolf Dindorf
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
předseda výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
8441855, Fulnek, Kledenského, čp.42 |
|
Alfréd Tengler
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
8441855, Fulnek, Kledenského, čp.42 |
|
Arnošt Bednařík
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
8441847, Fulnek, Kledenského, čp.41 |
|
Danuška Kašpárková
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
8441847, Fulnek, Kledenského, čp.41 |
|
Miroslav Mošner
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
8468401, Odry, Nádražní, čp.13 |
|
Rudolf Dindorf
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
předseda výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
ALFRÉD TENGLER
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
74245, 8441855, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 42, Kledenského 42, 74245 Fulnek |
|
Arnošt Bednařík
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
DANUŠKA KAŠPÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
74245, 8441847, Nový Jičín, Fulnek, Fulnek, Kledenského, 41, Kledenského 41, 74245 Fulnek |
|
Miroslav Mošner
|
Neaktivní
od 18.07.2006
|
člen výboru |
28.07.2001 |
Adresa: |
74235, 8468401, Nový Jičín, Odry, Odry, Nádražní, 426, 13, Nádražní 426/13, 74235 Odry |
|