DANA ČERNOŠKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
09.03.2023 |
Adresa: |
74221, 25134752, Nový Jičín, Kopřivnice, Mniší, 209, Mniší 209, 74221 Kopřivnice |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.03.2022 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16 |
|
KRISTÍNA DOMITROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.03.2022 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18 |
|
HELENA BEZDĚKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.03.2022 |
Adresa: |
74221, 8457743, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Kpt. Nálepky, 1072, 8 |
|
HELENA BEZDĚKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.03.2022 |
Adresa: |
74221, 8457743, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Kpt. Nálepky, 1072, 8, Kpt. Nálepky 1072/8, 74221 Kopřivnice |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.03.2022 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
KRISTÍNA DOMITROVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
místopředseda představenstva |
28.03.2022 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 28.03.2022
|
předseda družstva |
03.10.2019 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18 |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2022
|
místopředseda družstva |
03.10.2019 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16 |
|
JANA GERYKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2022
|
místopředseda družstva |
03.10.2019 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18 |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 28.03.2022
|
předseda družstva |
03.10.2019 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2022
|
místopředseda družstva |
03.10.2019 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
JANA GERYKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2022
|
místopředseda družstva |
03.10.2019 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
předseda družstva |
23.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18 |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
místopředseda družstva |
23.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16 |
|
JANA GERYKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
místopředseda družstva |
23.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18 |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
předseda družstva |
23.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
místopředseda družstva |
23.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
JANA GERYKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2019
|
místopředseda družstva |
23.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
předseda družstva |
13.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18 |
|
MIROSLAV KLADIVA
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředseda družstva |
13.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454906, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 771, 14 |
|
JAROSLAV KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředseda družstva |
13.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16 |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
předseda družstva |
13.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|
MIROSLAV KLADIVA
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředseda družstva |
13.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454906, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 771, 14, Ke Koryčce 771/14, 74221 Kopřivnice |
|
JAROSLAV KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředseda družstva |
13.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředseda družstva |
30.07.2015 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16 |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 23.05.2017
|
místopředseda družstva |
30.07.2015 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
Jaroslav Krajíček
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
místopředseda družstva |
05.06.2010 |
Adresa: |
74221, 8454914, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772 |
|
JAROSLAV KRAJÍČEK
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
místopředseda družstva |
05.06.2010 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
Radomíra Blahutová
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
74221, 8454914, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772 |
|
Libor Domitra
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
předseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
74221, 8454922, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773 |
|
Miroslav Kladiva
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
místopředseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
74221, 8454906, Kopřivnice, Ke Koryčce, 771 |
|
RADOMÍRA BLAHUTOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2015
|
místopředseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
74221, 8454914, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 772, 16, Ke Koryčce 772/16, 74221 Kopřivnice |
|
MIROSLAV KLADIVA
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
místopředseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
74221, 8454906, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 771, 14, Ke Koryčce 771/14, 74221 Kopřivnice |
|
LIBOR DOMITRA
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
předseda družstva |
04.12.2004 |
Adresa: |
74221, 8454922, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Ke Koryčce, 773, 18, Ke Koryčce 773/18, 74221 Kopřivnice |
|