Ing. Vladimír Ženčák
|
Aktivní
|
předseda |
17.07.2024 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ANTONÍN CHALOUPKA
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
79841, 73322644, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Za Kapličkou, 935, Za Kapličkou 935, 79841 Kostelec na Hané |
|
JIŘINA DREXLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen |
17.07.2024 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Vladimír Ženčák
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
04.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4 |
|
ANTONÍN CHALOUPKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2016 |
Adresa: |
79841, 73322644, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Za Kapličkou, 935 |
|
JIŘINA DREXLEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4 |
|
Ing. Vladimír Ženčák
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
Předseda výboru |
04.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ANTONÍN CHALOUPKA
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
člen výboru |
04.03.2016 |
Adresa: |
79841, 73322644, Prostějov, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané, Za Kapličkou, 935, Za Kapličkou 935, 79841 Kostelec na Hané |
|
JIŘINA DREXLEROVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2024
|
člen výboru |
04.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jarmila Homolová
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen výboru |
09.07.2002 |
Adresa: |
23303778, Olomouc, Jílová, 4 |
|
RNDr. Miroslava Přidalová
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
předseda výboru |
09.07.2002 |
Adresa: |
23303778, Olomouc, Jílová, 4 |
|
Hana Polejová
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen výboru |
09.07.2002 |
Adresa: |
23303778, Olomouc, Jílová, 4 |
|
RNDr. Miroslava Přidalová
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
předseda výboru |
09.07.2002 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Hana Polejová
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen výboru |
09.07.2002 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jarmila Homolová
|
Neaktivní
od 04.03.2016
|
člen výboru |
09.07.2002 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
RNDr. Miroslava Přidalová
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
pověřený vlastník |
07.09.2001 |
Adresa: |
23303778, Olomouc, Jílová, 269/4 |
|
RNDr. Miroslava Přidalová
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
pověřený vlastník |
07.09.2001 |
Adresa: |
77900, 23303778, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Jílová, 269, 4, Jílová 269/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|